ROMAN ZAHÁLKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
10000, 22602356, Praha, Strašnice, Průběžná, 296, 13 |
|
MIROSLAV HARTIG
|
Neaktivní
od 30.11.2021
|
Jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
14200, 21958645, Praha, Písnice, Výletní, 357, 20 |
|
MIROSLAV HARTIG
|
Neaktivní
od 30.11.2021
|
Jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
14200, 21958645, Praha, Písnice, Výletní, 357, 20, Výletní 357/20, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
ROMAN ZAHÁLKA
|
Neaktivní
od 26.10.2023
|
Jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
10000, 22602356, Praha, Strašnice, Průběžná, 296, 13, Průběžná 296/13, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
ROMAN ZAHÁLKA
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
Jednatel |
14.01.2016 |
|
ROMAN ZAHÁLKA
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
Jednatel |
21.04.2015 |
Adresa: |
10000, 22602356, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Průběžná, 296, 13 |
|
MIROSLAV HARTIG
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
Jednatel |
21.04.2015 |
Adresa: |
14200, 21958645, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Výletní, 357, 20 |
|
ROMAN ZAHÁLKA
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
Jednatel |
21.04.2015 |
Adresa: |
10000, 22602356, Praha, Strašnice, Průběžná, 296, 13, Průběžná 296/13, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MIROSLAV HARTIG
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
Jednatel |
21.04.2015 |
Adresa: |
14200, 21958645, Praha, Písnice, Výletní, 357, 20, Výletní 357/20, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
ROMAN ZAHÁLKA
|
Neaktivní
od 21.04.2015
|
Jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
10000, 22602356, Praha 10, Strašnice, Průběžná, 296, 13 |
|
ROMAN ZAHÁLKA
|
Neaktivní
od 21.04.2015
|
Jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
10000, 22602356, Praha, Strašnice, Průběžná, 296, 13, Průběžná 296/13, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Josef Pokorný
|
Neaktivní
od 12.06.2000
|
Jednatel |
28.09.1995 |
Adresa: |
Praha 4, Mladé fronty, 1624/3 |
|
Roman Zahálka
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
Jednatel |
28.09.1995 |
Adresa: |
22602356, Praha 10, Průběžná, 13/296 |
|
Miroslav Hartig
|
Neaktivní
od 21.04.2015
|
Jednatel |
28.09.1995 |
Adresa: |
21958645, Praha 4, Výletní, 357 |
|
Josef Pokorný
|
Neaktivní
od 12.06.2000
|
Jednatel |
28.09.1995 |
Adresa: |
1624/3, Praha 4, Mladé fronty, Mladé fronty 1624/3, Praha 4, Česká republika |
|
ROMAN ZAHÁLKA
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
Jednatel |
28.09.1995 |
Adresa: |
10000, 22602356, Praha, Strašnice, Průběžná, 296, 13, Průběžná 296/13, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MIROSLAV HARTIG
|
Neaktivní
od 21.04.2015
|
Jednatel |
28.09.1995 |
Adresa: |
14200, 21958645, Praha, Písnice, Výletní, 357, 20, Výletní 357/20, Písnice, 14200 Praha 4 |
|