Ing. PAVEL MÍKA
|
Aktivní
|
jednatel |
02.01.2023 |
Adresa: |
14200, 22722793, Praha, Písnice, U bazénu, 405, 7 |
|
Ing. PAVEL MÍKA
|
Aktivní
|
jednatel |
02.01.2023 |
Adresa: |
14200, 22722793, Praha, Písnice, U bazénu, 405, 7, U bazénu 405/7, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ing. VLADIMÍRA MÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.12.2013 |
Adresa: |
14200, 22722793, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, U bazénu, 405, 7 |
|
Ing. VLADIMÍRA MÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.12.2013 |
Adresa: |
14200, 22722793, Praha, Písnice, U bazénu, 405, 7, U bazénu 405/7, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Vladimíra Míková
|
Neaktivní
od 25.12.2013
|
jednatel |
03.01.2004 |
Adresa: |
14200, 22722793, Praha 4, Písnice, U Bazénu, 405/7 |
|
Ing. VLADIMÍRA MÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.12.2013
|
jednatel |
03.01.2004 |
Adresa: |
14200, 22722793, Praha, Písnice, U bazénu, 405, 7, U bazénu 405/7, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Jana Jakubalová
|
Neaktivní
od 03.01.2004
|
Jednatel |
25.09.1995 |
Adresa: |
20728298, Karlovy Vary, Anglická, 30 |
|
Jana Jakubalová
|
Neaktivní
od 03.01.2004
|
Jednatel |
25.09.1995 |
Adresa: |
36001, 20728298, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Anglická, 454, 30, Anglická 454/30, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|