PETR FELCAN
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
18100, 22398848, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Glowackého, 553, 2 |
|
DRAHOMÍRA CERMANOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2021
|
Jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
18100, 22321446, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Dolákova, 529, 32 |
|
PETR FELCAN
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
18100, 22398848, Praha, Troja, Glowackého, 553, 2, Glowackého 553/2, Troja, 18100 Praha 8 |
|
DRAHOMÍRA CERMANOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2021
|
Jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
18100, 22321446, Praha, Bohnice, Dolákova, 529, 32, Dolákova 529/32, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
PETR FELCAN
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
21.01.2013 |
Adresa: |
18100, 22398902, Praha 8, Troja, Hnězdenská, 559, 24 |
|
PETR FELCAN
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
21.01.2013 |
Adresa: |
18100, 22398902, Praha, Troja, Hnězdenská, 559, 24, Hnězdenská 559/24, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Drahomíra Felcanová
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
Jednatel |
19.11.1996 |
Adresa: |
22398902, Praha 8, Praha 8, Hnězdenská, 559/24 |
|
Drahomíra Felcanová
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
Jednatel |
19.11.1996 |
Adresa: |
18100, 22398902, Praha, Troja, Hnězdenská, 559, 24, Hnězdenská 559/24, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Drahomíra Felcanová
|
Neaktivní
od 19.11.1996
|
Jednatel |
07.06.1995 |
Adresa: |
Praha 8, Rokovského, 559 |
|
Jana Doubková
|
Neaktivní
od 18.12.2000
|
Jednatel |
07.06.1995 |
Adresa: |
19819439, Tábor, Tankistů, 2427 |
|
Drahomíra Felcanová
|
Neaktivní
od 19.11.1996
|
Jednatel |
07.06.1995 |
Adresa: |
559, Praha 8, Rokovského, Rokovského 559, Praha 8, Česká republika |
|
Jana Doubková
|
Neaktivní
od 18.12.2000
|
Jednatel |
07.06.1995 |
Adresa: |
39003, 19819439, Tábor, Tábor, Tábor, Tankistů, 2427, Tankistů 2427, 39003 Tábor |
|