VASIL HOLUB
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2017 |
Adresa: |
70200, 3204855, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Božkova, 984, 91 |
|
VASIL HOLUB
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2017 |
Adresa: |
70200, 3204855, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Božkova, 984, 91, Božkova 984/91, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
VASIL HOLUB
|
Neaktivní
od 24.11.2017
|
jednatel |
04.11.2013 |
Adresa: |
70900, 3311864, Ostrava, Mariánské Hory, Přemyslovců, 224, 63 |
|
VASIL HOLUB
|
Neaktivní
od 24.11.2017
|
jednatel |
04.11.2013 |
Adresa: |
70900, 3311864, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Přemyslovců, 224, 63, Přemyslovců 224/63, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|
VASIL HOLUB
|
Neaktivní
od 04.11.2013
|
jednatel |
26.09.2013 |
Adresa: |
70900, 3311864, Ostrava, Mariánské Hory, Přemyslovců, 224, 63 |
|
VASIL HOLUB
|
Neaktivní
od 04.11.2013
|
jednatel |
26.09.2013 |
Adresa: |
70900, 3311864, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Přemyslovců, 224, 63, Přemyslovců 224/63, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|
Vasil Holub
|
Neaktivní
od 26.09.2013
|
jednatel |
18.02.2011 |
Adresa: |
70900, 3321894, Ostrava, Hulváky, Železná, 606, 12 |
|
Vasil Holub
|
Neaktivní
od 26.09.2013
|
jednatel |
18.02.2011 |
Adresa: |
Ostrava, Hulváky, Železná, 70900, 12, Železná 606/12, 70900 Ostrava - Hulváky, Česká republika |
|
Robert Ševčík
|
Neaktivní
od 18.02.2011
|
jednatel |
15.02.2010 |
Adresa: |
70900, 3311511, Ostrava, Mariánské Hory, Ludmilina, 131/36 |
|
ROBERT ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 18.02.2011
|
jednatel |
15.02.2010 |
Adresa: |
70900, 3311511, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Ludmilina, 131, 36, Ludmilina 131/36, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|
Ing. Tomáš Kantor
|
Neaktivní
od 15.02.2010
|
jednatel |
26.11.2004 |
Adresa: |
75701, 24283657, Valašské Meziříčí, Králova, 1058 |
|
Ing. Tomáš Kantor
|
Neaktivní
od 15.02.2010
|
jednatel |
26.11.2004 |
Adresa: |
75701, 24283657, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Králova, 1058, Králova 1058, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Martin Vnouček
|
Neaktivní
od 26.11.2004
|
Jednatel |
20.02.1997 |
Adresa: |
14900, 21819319, Praha 4, Praha 4, Štichova, 592 |
|
Martin Vnouček
|
Neaktivní
od 26.11.2004
|
Jednatel |
20.02.1997 |
Adresa: |
14900, 21819319, Praha, Háje, Štichova, 592, 7, Štichova 592/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Martin Vnouček
|
Neaktivní
od 20.02.1997
|
jednatel |
12.06.1995 |
Adresa: |
14900, 21819319, Praha 4, Štichova, 592 |
|
Martin Vnouček
|
Neaktivní
od 20.02.1997
|
jednatel |
12.06.1995 |
Adresa: |
14900, 21819319, Praha, Háje, Štichova, 592, 7, Štichova 592/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|