PETR KUŽVARD
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2014 |
Adresa: |
15800, 22015311, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Souběžná I, 412, 18 |
|
PETR KUŽVARD
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2014 |
Adresa: |
15800, 22015311, Praha, Jinonice, Souběžná I, 412, 18, Souběžná I 412/18, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Petr Kužvard
|
Neaktivní
od 12.01.2014
|
jednatel |
04.08.1997 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Praha 5 - Jinonice, Souběžná I, 412/18 |
|
PETR KUŽVARD
|
Neaktivní
od 12.01.2014
|
jednatel |
04.08.1997 |
Adresa: |
15800, 22015311, Praha, Jinonice, Souběžná I, 412, 18, Souběžná I 412/18, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
František Kolínský
|
Neaktivní
od 04.08.1997
|
jednatel |
20.03.1996 |
Adresa: |
19000, 22507604, Praha 9, Novoborská, 620 |
|
František Kolínský
|
Neaktivní
od 04.08.1997
|
jednatel |
20.03.1996 |
Adresa: |
19000, 22507604, Praha, Prosek, Novoborská, 620, 27, Novoborská 620/27, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
František Kolínský
|
Neaktivní
od 20.03.1996
|
jednatel |
14.06.1995 |
Adresa: |
19000, 22492933, Praha 9, Beranových, 146 |
|
František Kolínský
|
Neaktivní
od 20.03.1996
|
jednatel |
14.06.1995 |
Adresa: |
19900, 22492933, Praha, Letňany, Beranových, 146, Beranových 146, Letňany, 19900 Praha 9 |
|