RNDr. Juraj Vronka
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
Jednatel |
07.10.1999 |
Adresa: |
22698302, Praha 6, Praha 6, Mrkvičkova, 1364 |
|
RNDr. JURAJ VRONKA
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
Jednatel |
07.10.1999 |
Adresa: |
16300, 22698302, Praha, Řepy, Mrkvičkova, 1364, 11, Mrkvičkova 1364/11, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Vladislav Fröhlich
|
Neaktivní
od 07.10.1999
|
jednatel |
04.10.1995 |
Adresa: |
100, okr. Plzeň, sever, Kaznějov 152 |
|
Miroslav Müller
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
04.10.1995 |
Adresa: |
33701, 100, Rokycany, část Borek |
|
Vladislav Fröhlich
|
Neaktivní
od 07.10.1999
|
jednatel |
04.10.1995 |
Adresa: |
okr. Plzeň, sever, Kaznějov 152, Kaznějov 152, okr. Plzeň, sever, Česká republika |
|
Miroslav Müller
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
04.10.1995 |
Adresa: |
Rokycany, část Borek, 33701, část Borek, 33701 Rokycany, Česká republika |
|
Milan Procházka
|
Neaktivní
od 07.10.1999
|
Jednatel |
16.06.1995 |
Adresa: |
36301, 4, Ostrov, Horská, 872/3 |
|
Vlastislav Mach
|
Neaktivní
od 07.10.1999
|
Jednatel |
16.06.1995 |
Adresa: |
5142091, Litvínov, Na kopci, 183 |
|
Milan Procházka
|
Neaktivní
od 07.10.1999
|
Jednatel |
16.06.1995 |
Adresa: |
36301, 12038296, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Horská, 872, Horská 872, 36301 Ostrov |
|
VLASTISLAV MACH
|
Neaktivní
od 07.10.1999
|
Jednatel |
16.06.1995 |
Adresa: |
43542, 5142091, Most, Litvínov, Hamr, Na Kopci, 183, Na Kopci 183, Hamr, 43542 Litvínov |
|