Anna Jelínková
|
Neaktivní
od 25.06.2015
|
jednatel |
16.01.2001 |
Adresa: |
19800, 22729577, Praha 9, Praha 9, Manželů Dostálových, 1303 |
|
Anna Jelínková
|
Neaktivní
od 25.06.2015
|
jednatel |
16.01.2001 |
Adresa: |
19800, 22729577, Praha, Kyje, Manželů Dostálových, 1303, Manželů Dostálových 1303, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Mgr. Ivana Dvořáková
|
Neaktivní
od 16.01.2001
|
jednatel |
26.05.2000 |
Adresa: |
6593585, Praha-západ, Všenory, Za stodolou, 448 |
|
Mgr. Ivana Dvořáková
|
Neaktivní
od 16.01.2001
|
jednatel |
26.05.2000 |
Adresa: |
25231, 6593585, Praha-západ, Všenory, Všenory, Za Stodolou, 448, Za Stodolou 448, 25231 Všenory |
|
Anna Jelínková
|
Neaktivní
od 16.01.2001
|
jednatel |
17.11.1999 |
Adresa: |
19000, 22729577, Praha 9, Praha 9, Manželů Dostálových, 1303 |
|
Anna Jelínková
|
Neaktivní
od 16.01.2001
|
jednatel |
17.11.1999 |
Adresa: |
19800, 22729577, Praha, Kyje, Manželů Dostálových, 1303, Manželů Dostálových 1303, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Přemysl Štenc
|
Neaktivní
od 17.11.1999
|
jednatel |
19.06.1995 |
Adresa: |
16000, 3, Praha 6, Někrasova, 3 |
|
Přemysl Štenc
|
Neaktivní
od 17.11.1999
|
jednatel |
19.06.1995 |
Adresa: |
16000, 22180656, Praha, Bubeneč, N. A. Někrasova, 644, 3, N. A. Někrasova 644/3, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|