JAKUB KOKOŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.01.2020 |
Adresa: |
30100, 24545325, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Hruškova, 1652, 31 |
|
JAKUB KOKOŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.01.2020 |
Adresa: |
30100, 24545325, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Hruškova, 1652, 31, Hruškova 1652/31, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Jakub Kokoška
|
Neaktivní
od 08.01.2020
|
jednatel |
13.07.2011 |
Adresa: |
31205, 24581518, Plzeň, Partyzánská, 810, 44 |
|
Jakub Kokoška
|
Neaktivní
od 08.01.2020
|
jednatel |
13.07.2011 |
Adresa: |
31200, 24581518, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Partyzánská, 810, 44, Partyzánská 810/44, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Jakub Kokoška
|
Neaktivní
od 13.07.2011
|
jednatel |
05.09.2001 |
Adresa: |
31205, 24581518, Plzeň, Partyzánská, 810/44 |
|
Jakub Kokoška
|
Neaktivní
od 13.07.2011
|
jednatel |
05.09.2001 |
Adresa: |
31200, 24581518, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Partyzánská, 810, 44, Partyzánská 810/44, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Ladislav Císař
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
|
23.06.1995 |
Adresa: |
14900, 21820201, Praha 4, Stříbrského, 682 |
|
Martin Klásek
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
|
23.06.1995 |
Adresa: |
Ostrava - Poruba, Komenského, 667 |
|
Ladislav Císař
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
|
23.06.1995 |
Adresa: |
14900, 21820201, Praha, Háje, Stříbrského, 682, 16, Stříbrského 682/16, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Martin Klásek
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
|
23.06.1995 |
Adresa: |
70800, 3289923, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 667, 16, Komenského 667/16, Poruba, 70800 Ostrava |
|