Mei JianPing
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
Jednatel |
07.08.2001 |
Adresa: |
22661425, Praha 10, Praha 10, Moskevská, 58 |
|
Mei JianPing
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
Jednatel |
07.08.2001 |
Adresa: |
10100, 22661425, Praha, Vršovice, Moskevská, 617, 58, Moskevská 617/58, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Yuan Hui Ping
|
Neaktivní
od 07.08.2001
|
Jednatel |
02.04.1997 |
Adresa: |
22668217, Praha 10, Praha 10, Výstupní, 4 |
|
Yuan Hui Ping
|
Neaktivní
od 07.08.2001
|
Jednatel |
02.04.1997 |
Adresa: |
10100, 22668217, Praha, Vršovice, Výstupní, 1130, 4, Výstupní 1130/4, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ye Zhen
|
Neaktivní
od 02.04.1997
|
Jednatel |
08.02.1996 |
Adresa: |
22124713, Praha 5, Janského, 2193 |
|
Ye Zhen
|
Neaktivní
od 02.04.1997
|
Jednatel |
08.02.1996 |
Adresa: |
15500, 22124713, Praha, Stodůlky, Janského, 2193, 75, Janského 2193/75, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Song Zhi Gang
|
Neaktivní
od 08.02.1996
|
Jednatel |
03.07.1995 |
Adresa: |
22660356, Praha 10, Minská, 17 |
|
Song Zhi Gang
|
Neaktivní
od 08.02.1996
|
Jednatel |
03.07.1995 |
Adresa: |
10100, 22660356, Praha, Vršovice, Minská, 530, 17, Minská 530/17, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|