ALEŠ KUČERA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
66463, 24153206, Brno-venkov, Přísnotice, Přísnotice, Výhon, 202 |
|
ALEŠ KUČERA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
66463, 24153206, Brno-venkov, Přísnotice, Přísnotice, Výhon, 202, Výhon 202, 66463 Přísnotice |
|
ALEŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
03.09.2014 |
Adresa: |
66463, 24153206, Přísnotice, Přísnotice, Výhon, 202 |
|
ALEŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
03.09.2014 |
Adresa: |
66463, 24153206, Brno-venkov, Přísnotice, Přísnotice, Výhon, 202, Výhon 202, 66463 Přísnotice |
|
ALEŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 03.09.2014
|
jednatel |
10.02.2014 |
Adresa: |
14900, 21818789, Praha 4, Háje, Mendelova, 541, 19 |
|
ALEŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 03.09.2014
|
jednatel |
10.02.2014 |
Adresa: |
14900, 21818789, Praha, Háje, Mendelova, 541, 19, Mendelova 541/19, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Aleš Kučera
|
Neaktivní
od 10.02.2014
|
jednatel |
13.01.2000 |
Adresa: |
Praha 4-Háje, Blažovského, 541/19 |
|
Aleš Kučera
|
Neaktivní
od 10.02.2014
|
jednatel |
13.01.2000 |
Adresa: |
541/19, Praha 4-Háje, Blažovského, Blažovského 541/19, Praha 4-Háje, Česká republika |
|
Linda Krátkoruká
|
Neaktivní
od 13.01.2000
|
jednatel |
14.09.1998 |
Adresa: |
22508660, Praha 9, Praha 9, Cihlářská, 729 |
|
Linda Krátkoruká
|
Neaktivní
od 13.01.2000
|
jednatel |
14.09.1998 |
Adresa: |
19000, 22508660, Praha, Prosek, Cihlářská, 729, 16, Cihlářská 729/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Aleš Kučera
|
Neaktivní
od 14.09.1998
|
jednatel |
07.07.1995 |
Adresa: |
Praha 4 - Háje, Mendelova 54l |
|
ALEŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 14.09.1998
|
jednatel |
07.07.1995 |
Adresa: |
14900, 21818789, Praha, Háje, Mendelova, 541, 19, Mendelova 541/19, Háje, 14900 Praha 4 |
|