DAVID RAFAEL
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
66483, 24148997, Přibyslavice, Přibyslavice, Radoškovská, 43 |
|
DAVID RAFAEL
|
Neaktivní
od 01.08.2023
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
66483, 24148997, Brno-venkov, Přibyslavice, Přibyslavice, Radoškovská, 43, Radoškovská 43, 66483 Přibyslavice |
|
František Štrobl
|
Neaktivní
od 03.12.2007
|
jednatel |
20.09.2004 |
Adresa: |
12000, 21744076, Praha 2, Vinohrady, Jana Masaryka, 451/ |
|
David Rafael
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
20.09.2004 |
Adresa: |
61600, 19598581, Brno, Žabovřesky, Bráfova, 2111/15 |
|
František Štrobl
|
Neaktivní
od 03.12.2007
|
jednatel |
20.09.2004 |
Adresa: |
12000, 21744076, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 451, 32, Jana Masaryka 451/32, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
David Rafael
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
20.09.2004 |
Adresa: |
61600, 19598581, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bráfova, 2111, 15, Bráfova 2111/15, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Rostislav Alka
|
Neaktivní
od 20.09.2004
|
jednatel |
02.07.1997 |
Adresa: |
1, Šumper, Janošíkova, 2 |
|
Rostislav Alka
|
Neaktivní
od 20.09.2004
|
jednatel |
02.07.1997 |
Adresa: |
2, Šumper, Janošíkova, Janošíkova 2, Šumper, Česká republika |
|
František Štrobl
|
Neaktivní
od 20.09.2004
|
Jednatel |
12.07.1995 |
Adresa: |
21728551, Praha 2, Trojanova, 9 |
|
Miroslav Zahrada
|
Neaktivní
od 20.09.2004
|
Jednatel |
12.07.1995 |
Adresa: |
14281295, Šumperk, Prievidzská, 20 |
|
František Štrobl
|
Neaktivní
od 20.09.2004
|
Jednatel |
12.07.1995 |
Adresa: |
12000, 21728551, Praha, Nové Město, Trojanova, 337, 9, Trojanova 337/9, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Miroslav Zahrada
|
Neaktivní
od 20.09.2004
|
Jednatel |
12.07.1995 |
Adresa: |
78701, 14281295, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Prievidzská, 2423, 20, Prievidzská 2423/20, 78701 Šumperk |
|