Walter Egger
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
jednatel |
28.12.2011 |
Adresa: |
9871, 101, Seeboden, Treffling, 71 |
|
Walter Egger
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
jednatel |
28.12.2011 |
Adresa: |
Seeboden, Treffling, 9871, Treffling 71, 9871 Seeboden, Rakousko |
|
Miroslav Božetický
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
jednatel |
05.09.2011 |
Adresa: |
53701, 18881718, Chrudim, V Tejnecku, 604 |
|
Miroslav Božetický
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
jednatel |
05.09.2011 |
Adresa: |
53701, 18881718, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, V Tejnecku, 604, V Tejnecku 604, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Ing. Juraj Hirner
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
jednatel |
21.09.2010 |
Adresa: |
84107, 101, Bratislava, Devínska Nová Ves, Slovinec, 5131, 3 |
|
Ing. Juraj Hirner
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
jednatel |
21.09.2010 |
Adresa: |
Bratislava, Devínska Nová Ves, Slovinec, 84107, 3, Slovinec 5131/3, 84107 Bratislava - Devínska Nová Ves, Slovensko |
|
Alfred Johann Zwischenberger
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
jednatel |
11.01.2008 |
Adresa: |
14000, 5, Praha 4, Brabcova, 1159/2 |
|
Alfred Johann Zwischenberger
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
jednatel |
11.01.2008 |
Adresa: |
14700, 25690311, Praha, Podolí, Brabcova, 1159, 2, Brabcova 1159/2, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Walter Egger
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
jednatel |
25.10.2005 |
Adresa: |
101, Korneuburg, Wildstrasse 8, A - 2100 |
|
Walter Egger
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
jednatel |
25.10.2005 |
Adresa: |
Korneuburg, Wildstrasse 8, A - 2100 |
|
Dipl.Ing. Milan Jendrusák
|
Neaktivní
od 11.01.2008
|
jednatel |
12.05.2004 |
Adresa: |
11000, 21693315, Praha 1, Maiselova, 5/59 |
|
Dipl.Ing. Milan Jendrusák
|
Neaktivní
od 11.01.2008
|
jednatel |
12.05.2004 |
Adresa: |
11000, 21693315, Praha, Josefov, Maiselova, 59, 5, Maiselova 59/5, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Petr Mašek
|
Neaktivní
od 25.10.2005
|
jednatel |
04.09.2002 |
Adresa: |
33002, 1, Plzeň-sever, Dýšina, Na Vyhlídce, 186 |
|
Ing. Petr Mašek
|
Neaktivní
od 25.10.2005
|
jednatel |
04.09.2002 |
Adresa: |
33002, 583324, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina, Na vyhlídce, 186, Na vyhlídce 186, 33002 Dýšina |
|
Ing. Stanislav Rajchart
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
jednatel |
16.11.1998 |
Adresa: |
33401, 7065434, Plzeň-jih, Přeštice, Kosmonautů, 176 |
|
Ing. Věra Švarcová
|
Neaktivní
od 12.05.2004
|
jednatel |
16.11.1998 |
Adresa: |
14300, 1, Praha 4 - Modřany, Vokrojova, 3378/4 |
|
Ing. Stanislav Rajchart
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
jednatel |
16.11.1998 |
Adresa: |
33401, 7065434, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Kosmonautů, 176, Kosmonautů 176, 33401 Přeštice |
|
Ing. Věra Švarcová
|
Neaktivní
od 12.05.2004
|
jednatel |
16.11.1998 |
Adresa: |
14300, 21940339, Praha, Modřany, Vokrojova, 3378, 4, Vokrojova 3378/4, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Ivan Vlach
|
Neaktivní
od 16.11.1998
|
jednatel |
27.07.1995 |
Adresa: |
14800, 21844399, Praha 4, Jarníkova, 1881 |
|
Ing. Martin Vávra
|
Neaktivní
od 12.05.2004
|
jednatel |
27.07.1995 |
Adresa: |
16400, 100, Praha 6 - Nebušice, Na parcelách 257 |
|
Ing. Ivan Vlach
|
Neaktivní
od 16.11.1998
|
jednatel |
27.07.1995 |
Adresa: |
14800, 21844399, Praha, Chodov, Jarníkova, 1881, 2, Jarníkova 1881/2, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Martin Vávra
|
Neaktivní
od 12.05.2004
|
jednatel |
27.07.1995 |
Adresa: |
16400, 22227971, Praha, Nebušice, Na parcelách, 257, Na parcelách 257, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|