RUDOLF GAJDA
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2015 |
Adresa: |
78321, 27951596, Olomouc, Bílá Lhota, Bílá Lhota, 80 |
|
RUDOLF GAJDA
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2015 |
Adresa: |
78321, 27951596, Olomouc, Bílá Lhota, Bílá Lhota, 80, č.p. 80, 78321 Bílá Lhota |
|
Ing. IVAN KYSELÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
77900, 23320931, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 285, 8 |
|
Ing. IVAN KYSELÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
77900, 23320931, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 285, 8, Horní náměstí 285/8, 77900 Olomouc |
|
Rudolf Gajda
|
Neaktivní
od 13.05.2015
|
jednatel |
17.12.2003 |
Adresa: |
77900, 23272422, Olomouc, Stiborova, 25 |
|
Rudolf Gajda
|
Neaktivní
od 13.05.2015
|
jednatel |
17.12.2003 |
Adresa: |
77900, 23272422, Olomouc, Olomouc, Neředín, Stiborova, 596, 25, Stiborova 596/25, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. Ivan Kyselý
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
Jednatel |
30.03.2002 |
Adresa: |
1, Olomouc - Droždín, U Kříže, 302/4 |
|
Ing. Ivan Kyselý
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
Jednatel |
30.03.2002 |
Adresa: |
77900, 25068482, Olomouc, Olomouc, Droždín, U kříže, 302, 4, U kříže 302/4, Droždín, 77900 Olomouc |
|
Andrej Sasarák
|
Neaktivní
od 30.03.2002
|
jednatel |
20.05.1998 |
Adresa: |
25243, 6539513, Praha-západ, Průhonice, Javorová, 601 |
|
Andrej Sasarák
|
Neaktivní
od 30.03.2002
|
jednatel |
20.05.1998 |
Adresa: |
25243, 6539513, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Javorová, 601, Javorová 601, 25243 Průhonice |
|
Klára Hájková
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
jednatel |
31.08.1995 |
Adresa: |
21777659, Praha 3, Domažlická, 13 |
|
Klára Hájková
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
jednatel |
31.08.1995 |
Adresa: |
13000, 21777659, Praha, Žižkov, Domažlická, 1052, 13, Domažlická 1052/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|