Ing. PETR FIŠERA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.12.2016 |
Adresa: |
19800, 22693050, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Doležalova, 1056, 25 |
|
Ing. PETR FIŠERA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.12.2016 |
Adresa: |
19800, 22693050, Praha, Černý Most, Doležalova, 1056, 25, Doležalova 1056/25, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. JIŘÍ MACHALICKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
15000, 22093460, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Pod Děvínem, 1747, 3 |
|
Ing. JIŘÍ MACHALICKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
15000, 22093460, Praha, Smíchov, Pod Děvínem, 1747, 3, Pod Děvínem 1747/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Petr Fišera
|
Neaktivní
od 03.12.2016
|
jednatel |
19.03.1999 |
Adresa: |
22693050, Praha 9, Praha 9, Doležalova, 1056 |
|
Ing. PETR FIŠERA
|
Neaktivní
od 03.12.2016
|
jednatel |
19.03.1999 |
Adresa: |
19800, 22693050, Praha, Černý Most, Doležalova, 1056, 25, Doležalova 1056/25, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Jiří Machalický
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
01.09.1995 |
Adresa: |
22093460, Praha 5, Pod Děvínem, 3 |
|
Ing. JIŘÍ MACHALICKÝ
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
01.09.1995 |
Adresa: |
15000, 22093460, Praha, Smíchov, Pod Děvínem, 1747, 3, Pod Děvínem 1747/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|