MARTIN LONSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.02.2015 |
Adresa: |
19012, 22776362, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Počernice, Záblatská, 111 |
|
MARTIN LONSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.02.2015 |
Adresa: |
19012, 22776362, Praha, Dolní Počernice, Záblatská, 111, Záblatská 111, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
MIROSLAV LONSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.10.2013 |
Adresa: |
19012, 22776362, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Počernice, Záblatská, 111 |
|
MIROSLAV LONSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.10.2013 |
Adresa: |
19012, 22776362, Praha, Dolní Počernice, Záblatská, 111, Záblatská 111, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
František Bohunčák
|
Neaktivní
od 22.10.1996
|
Jednatel |
07.09.1995 |
Adresa: |
100, SR, Martin, Schmidtova č. 10 |
|
Josef Vondra
|
Neaktivní
od 17.11.1998
|
Jednatel |
07.09.1995 |
Adresa: |
100, Praha 9-Kyje, Bezdrevská č. 380/18 |
|
Miroslav Lonský
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
Jednatel |
07.09.1995 |
Adresa: |
100, Praha 9-Dolní Počernice, Záblatská č. 111 |
|
František Bohunčák
|
Neaktivní
od 22.10.1996
|
Jednatel |
07.09.1995 |
Adresa: |
SR, Martin, Schmidtova č. 10, Schmidtova č. 10, SR, Martin, Česká republika |
|
Josef Vondra
|
Neaktivní
od 17.11.1998
|
Jednatel |
07.09.1995 |
Adresa: |
19800, 22455825, Praha, Hostavice, Bezdrevská, 380, Bezdrevská 380, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
MIROSLAV LONSKÝ
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
Jednatel |
07.09.1995 |
Adresa: |
19012, 22776362, Praha, Dolní Počernice, Záblatská, 111, Záblatská 111, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|