Ing. Vladimír Klouda
|
Neaktivní
od 02.07.2003
|
jednatel |
06.06.2001 |
Adresa: |
22114203, Praha 5, Praha 5, Na Dolnici, 494/62 |
|
Ing. Vladimír Klouda
|
Neaktivní
od 02.07.2003
|
jednatel |
06.06.2001 |
Adresa: |
15500, 22114203, Praha, Stodůlky, Na dolnici, 494, 62, Na dolnici 494/62, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Iveta Kozderková
|
Neaktivní
od 06.06.2001
|
jednatel |
22.12.1999 |
Adresa: |
22153969, Praha 6, Praha 6, Za Strahovem, 589/21 |
|
Iveta Kozderková
|
Neaktivní
od 06.06.2001
|
jednatel |
22.12.1999 |
Adresa: |
16900, 22153969, Praha, Břevnov, Za Strahovem, 589, 21, Za Strahovem 589/21, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. Tomáš Laštovka
|
Neaktivní
od 22.12.1999
|
Jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
Praha lO, Petrohradská, 34 |
|
Radim Passer
|
Neaktivní
od 02.07.2003
|
Jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
Praha lO, V Olšinách, 36 |
|
Ing. Tomáš Laštovka
|
Neaktivní
od 22.12.1999
|
Jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
10100, 22665307, Praha, Vršovice, Petrohradská, 893, 34, Petrohradská 893/34, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Radim Passer
|
Neaktivní
od 02.07.2003
|
Jednatel |
22.04.1996 |
Adresa: |
10000, 22611347, Praha, Strašnice, V olšinách, 1031, 36, V olšinách 1031/36, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JUDr. Pavel Tregl
|
Neaktivní
od 22.12.1999
|
jednatel |
04.03.1996 |
Adresa: |
21743622, Praha 2, Praha 2, Balbínova, 30/411 |
|
JUDr. Pavel Tregl
|
Neaktivní
od 22.12.1999
|
jednatel |
04.03.1996 |
Adresa: |
12000, 21743622, Praha, Vinohrady, Balbínova, 411, 30, Balbínova 411/30, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|