JAN EMMER
|
Neaktivní
od 09.02.2014
|
člen představenstva |
08.02.2014 |
Adresa: |
16200, 22742794, Praha 6, Veleslavín, Křenova, 439, 23 |
|
JAN EMMER
|
Neaktivní
od 09.02.2014
|
člen představenstva |
08.02.2014 |
Adresa: |
16200, 22742794, Praha, Veleslavín, Křenova, 439, 23, Křenova 439/23, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Jan Emmer
|
Neaktivní
od 08.02.2014
|
člen představenstva |
17.12.2003 |
Adresa: |
16200, 22742794, Praha 6, Praha 6, Křenova, 23 |
|
PhDr. Jiří Hejlek
|
Neaktivní
od 09.02.2014
|
předseda představenstva |
17.12.2003 |
Adresa: |
22077022, Praha 5, Radlická, 24 |
|
PhDr. Daniel Korte
|
Neaktivní
od 09.02.2014
|
místopředseda představenstva |
17.12.2003 |
Adresa: |
16900, 22736034, Praha 6, Praha 6, Šlikova, 404/18 |
|
JAN EMMER
|
Neaktivní
od 08.02.2014
|
člen představenstva |
17.12.2003 |
Adresa: |
16200, 22742794, Praha, Veleslavín, Křenova, 439, 23, Křenova 439/23, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
PhDr. Jiří Hejlek
|
Neaktivní
od 09.02.2014
|
předseda představenstva |
17.12.2003 |
Adresa: |
15000, 22077022, Praha, Smíchov, Radlická, 255, 24, Radlická 255/24, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PhDr. Daniel Korte
|
Neaktivní
od 09.02.2014
|
místopředseda představenstva |
17.12.2003 |
Adresa: |
16900, 22736034, Praha, Břevnov, Šlikova, 404, 18, Šlikova 404/18, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
PhDr. Daniel Korte
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
místopředseda představenstva |
05.07.2003 |
Adresa: |
16900, 22736034, Praha 6, Praha 6, Šlikova, 404/18 |
|
Mgr. Blanka Hejlková
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
člen představenstva |
05.07.2003 |
Adresa: |
15000, 22077022, Praha 5, Praha 5, Radlická, 24 |
|
Jan Emmer
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
člen představenstva |
05.07.2003 |
Adresa: |
16200, 22742794, Praha 6, Praha 6, Křenova, 23 |
|
Stanislav Barek
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
člen představenstva |
05.07.2003 |
Adresa: |
25301, 25667891, Praha-západ, Chýně, Hájecká, 207 |
|
PhDr. Daniel Korte
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
místopředseda představenstva |
05.07.2003 |
Adresa: |
16900, 22736034, Praha, Břevnov, Šlikova, 404, 18, Šlikova 404/18, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Mgr. Blanka Hejlková
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
člen představenstva |
05.07.2003 |
Adresa: |
15000, 22077022, Praha, Smíchov, Radlická, 255, 24, Radlická 255/24, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JAN EMMER
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
člen představenstva |
05.07.2003 |
Adresa: |
16200, 22742794, Praha, Veleslavín, Křenova, 439, 23, Křenova 439/23, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Stanislav Barek
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
člen představenstva |
05.07.2003 |
Adresa: |
25301, 25667891, Praha-západ, Chýně, Chýně, Hájecká, 207, Hájecká 207, 25303 Chýně |
|
PhDr. Daniel Korte
|
Neaktivní
od 05.07.2003
|
místopředseda představenstva |
03.11.2000 |
Adresa: |
22301038, Praha 7, Praha 7, Umělecká, 13 |
|
Ing. Bohumil Čermák
|
Neaktivní
od 05.07.2003
|
člen představenstva |
03.11.2000 |
Adresa: |
22625895, Praha 10, Praha 10, Přetlucká, 2210/13 |
|
Ing. Bohumil Čermák
|
Neaktivní
od 05.07.2003
|
člen představenstva |
03.11.2000 |
Adresa: |
10000, 22625895, Praha, Strašnice, Přetlucká, 2210, 13, Přetlucká 2210/13, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PhDr. Daniel Korte
|
Neaktivní
od 05.07.2003
|
místopředseda představenstva |
03.11.2000 |
Adresa: |
17000, 22301038, Praha, Holešovice, Umělecká, 584, 13, Umělecká 584/13, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Miroslav Kerhart
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
člen představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
22399089, Praha 8, Praha 8, Lublinská, 13 |
|
Ing. Michal Nedorost
|
Neaktivní
od 05.07.2003
|
člen představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
21952396, Praha 4, Praha 4, Kloboučnická, 4 |
|
Ing. Jiří Michálek
|
Neaktivní
od 05.07.2003
|
člen představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
22180231, Praha 6, Praha 6, Rooseveltova, 40 |
|
MIROSLAV KERHART
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
člen představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
18100, 22399089, Praha, Troja, Lublinská, 577, 13, Lublinská 577/13, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Michal Nedorost
|
Neaktivní
od 05.07.2003
|
člen představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
14000, 21952396, Praha, Nusle, Kloboučnická, 1442, 4, Kloboučnická 1442/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Michálek
|
Neaktivní
od 05.07.2003
|
člen představenstva |
06.04.1998 |
Adresa: |
16000, 22180231, Praha, Bubeneč, Rooseveltova, 612, 40, Rooseveltova 612/40, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Jiří Boswart
|
Neaktivní
od 06.04.1998
|
člen představenstva |
28.08.1995 |
Adresa: |
21724156, Praha 1, Haštalská, 12 |
|
Lubomír Schmidtmajer
|
Neaktivní
od 06.04.1998
|
člen představenstva |
28.08.1995 |
Adresa: |
21777951, Praha 3, Táboritská, 9 |
|
Ing. Miroslav Steinbach
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
místopředseda představenstva |
28.08.1995 |
Adresa: |
22188525, Praha 6, Kafkova, 6 |
|
PhDr. Daniel Korte
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
člen představenstva |
28.08.1995 |
Adresa: |
22301038, Praha 7, Umělecká, 13 |
|
PhDr. Jiří Hejlek
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
předseda představenstva |
28.08.1995 |
Adresa: |
22077022, Praha 5, Radlická, 24 |
|
Ing. Jiří Boswart
|
Neaktivní
od 06.04.1998
|
člen představenstva |
28.08.1995 |
Adresa: |
11000, 21724156, Praha, Staré Město, Haštalská, 751, 12, Haštalská 751/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Lubomír Schmidtmajer
|
Neaktivní
od 06.04.1998
|
člen představenstva |
28.08.1995 |
Adresa: |
13000, 21777951, Praha, Žižkov, Táboritská, 1076, 9, Táboritská 1076/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Miroslav Steinbach
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
místopředseda představenstva |
28.08.1995 |
Adresa: |
16000, 22188525, Praha, Dejvice, Kafkova, 307, 6, Kafkova 307/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
PhDr. Daniel Korte
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
člen představenstva |
28.08.1995 |
Adresa: |
17000, 22301038, Praha, Holešovice, Umělecká, 584, 13, Umělecká 584/13, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PhDr. Jiří Hejlek
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
předseda představenstva |
28.08.1995 |
Adresa: |
15000, 22077022, Praha, Smíchov, Radlická, 255, 24, Radlická 255/24, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|