Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | MILKPRO, spol. s r.o. v likvidaci |
ICO: | 64049116 |
Registrovaná adresa: | 44001, 9233806, Louny, Louny, Louny, Maroldova, 1641, Maroldova 1641, 44001 Louny |
Začleněno na: | 04.10.1995 |
Datum ukončení: | 17.12.2003 |
Předmět podnikání: |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo přílohy č.1,2 a 3 zákona č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání)
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimopřílohy č.1,2 a 3 zákona č.455/91 Sb., o živnostenskémpodnikání)
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Jiří Švic | Neaktivní od 17.12.2003 | 04.10.1995 | |
|
|||
Václav Švehla | Neaktivní od 17.12.2003 | 04.10.1995 | |
|
|||
Jan Bouška | Neaktivní od 17.12.2003 | 04.10.1995 | |
|
|||
Věra Čermáková | Neaktivní od 17.12.2003 | 04.10.1995 | |
|
|||
Jiří Janda | Neaktivní od 17.12.2003 | 04.10.1995 | |
|
|||
Jindřich Machuta | Neaktivní od 17.12.2003 | 04.10.1995 | |
|
|||
Václav Buchl | Neaktivní od 17.12.2003 | 04.10.1995 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Václav Buchl | Neaktivní od 17.12.2003 | Litvidátor | 21.05.1997 |
|
|||
Václav Buchl | Neaktivní od 17.12.2003 | Litvidátor | 21.05.1997 |
|
|||
Jiří Švic | Neaktivní od 17.12.2003 | Jednatel | 04.10.1995 |
|
|||
Jan Bouška | Neaktivní od 17.12.2003 | Jednatel | 04.10.1995 |
|
|||
Jiří Švic | Neaktivní od 17.12.2003 | Jednatel | 04.10.1995 |
|
|||
Jan Bouška | Neaktivní od 17.12.2003 | Jednatel | 04.10.1995 |
|
Registrační číslo MILKPRO, spol. s r.o. v likvidaci je 64049116.
Registrační adresa MILKPRO, spol. s r.o. v likvidaci je 44001, 9233806, Louny, Louny, Louny, Maroldova, 1641, Maroldova 1641, 44001 Louny.
MILKPRO, spol. s r.o. v likvidaci byla založena 04.10.1995.