DANIEL ROČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.12.2021 |
Adresa: |
40001, 17797411, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Bezručova, 213, 22 |
|
DANIEL ROČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.12.2021 |
Adresa: |
40001, 17797411, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Bezručova, 213, 22, Bezručova 213/22, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. JIŘÍ ROČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.11.2016 |
Adresa: |
40011, 17838312, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Hoření, 2423, 3 |
|
Ing. JIŘÍ ROČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.11.2016 |
Adresa: |
40011, 17838312, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Hoření, 2423, 3, Hoření 2423/3, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. JIŘÍ ROČEK
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
Jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
40011, 17838312, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Hoření, 2423, 3 |
|
Ing. JIŘÍ ROČEK
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
Jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
40011, 17838312, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Hoření, 2423, 3, Hoření 2423/3, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. Jiří Roček
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
Jednatel |
13.02.1997 |
Adresa: |
17838312, Ústí nad Labem, Hoření, 2423/3 |
|
Ing. JIŘÍ ROČEK
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
Jednatel |
13.02.1997 |
Adresa: |
40011, 17838312, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Hoření, 2423, 3, Hoření 2423/3, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. Jiří Roček
|
Neaktivní
od 13.02.1997
|
|
30.10.1995 |
Adresa: |
17838312, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Hoření, 2423/3 |
|
Ing. JIŘÍ ROČEK
|
Neaktivní
od 13.02.1997
|
|
30.10.1995 |
Adresa: |
40011, 17838312, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Hoření, 2423, 3, Hoření 2423/3, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|