LUCIE ŠTELCIKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2017
|
Jednatel |
20.01.2017 |
Adresa: |
41187, 16696409, Litoměřice, Krabčice, Rovné, 67 |
|
LUCIE ŠTELCIKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2017
|
Jednatel |
20.01.2017 |
Adresa: |
41187, 16696409, Litoměřice, Krabčice, Rovné, 67, Rovné 67, 41187 Krabčice |
|
LUCIE ŠTELCIKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2017
|
Jednatel |
04.05.2014 |
Adresa: |
41187, 16694996, Krabčice, Krabčice, 73 |
|
LUCIE ŠTELCIKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2017
|
Jednatel |
04.05.2014 |
Adresa: |
41187, 16694996, Litoměřice, Krabčice, Krabčice, 73, č.p. 73, 41187 Krabčice |
|
Lucie Štelciková
|
Neaktivní
od 04.05.2014
|
Jednatel |
24.08.2010 |
Adresa: |
41187, 16694996, Krabčice, 73 |
|
LUCIE ŠTELCIKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2014
|
Jednatel |
24.08.2010 |
Adresa: |
41187, 16694996, Litoměřice, Krabčice, Krabčice, 73, č.p. 73, 41187 Krabčice |
|
Karel Kovářík
|
Neaktivní
od 24.08.2010
|
Jednatel |
25.04.2006 |
Adresa: |
43003, 23503912, Chomutov, Husova, 2218/20 |
|
Karel Kovářík
|
Neaktivní
od 24.08.2010
|
Jednatel |
25.04.2006 |
Adresa: |
43003, 23503912, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Husova, 2218, 20, Husova 2218/20, 43003 Chomutov |
|
Ing. Josef Kocsis
|
Neaktivní
od 06.09.1996
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
5148651, Most, Litvínov, Janáčkova, 316 |
|
Rudolf Špitálník
|
Neaktivní
od 25.04.2006
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
5157145, Most, Litvínov, S.K.Neumanna, 1089 |
|
Ing. Josef Kocsis
|
Neaktivní
od 06.09.1996
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
43603, 5148651, Most, Litvínov, Chudeřín, Janáčkova, 316, Janáčkova 316, Chudeřín, 43603 Litvínov |
|
Rudolf Špitálník
|
Neaktivní
od 25.04.2006
|
Jednatel |
01.01.1996 |
Adresa: |
43601, 5157145, Most, Litvínov, Horní Litvínov, S. K. Neumanna, 1089, S. K. Neumanna 1089, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|