MgA. EDUARD TUROŇ
|
Aktivní
|
|
19.06.2023 |
Adresa: |
73961, 12534617, Frýdek-Místek, Třinec, Kanada, Sadová, 150, Sadová 150, Kanada, 73961 Třinec |
|
JITKA TUROŇOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.06.2021 |
Adresa: |
73961, 12534617, Frýdek-Místek, Třinec, Kanada, Sadová, 150 |
|
JITKA TUROŇOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.06.2021 |
Adresa: |
73961, 12534617, Frýdek-Místek, Třinec, Kanada, Sadová, 150, Sadová 150, Kanada, 73961 Třinec |
|
Jitka Turoňová
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
Jednatel |
15.08.2006 |
Adresa: |
73961, Třinec-Kanada, Sadová čp., 150 |
|
JITKA TUROŇOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
Jednatel |
15.08.2006 |
Adresa: |
73961, 12534617, Frýdek-Místek, Třinec, Kanada, Sadová, 150, Sadová 150, Kanada, 73961 Třinec |
|
Eduard Turoň
|
Neaktivní
od 15.08.2006
|
Jednatel |
22.02.1996 |
Adresa: |
Frýdek-Místek, Třinec, Osůvky čp., 53 |
|
Jitka Turoňová
|
Neaktivní
od 15.08.2006
|
Jednatel |
22.02.1996 |
Adresa: |
Třinec-Kanada, Sadová čp., 150 |
|
Eduard Turoň
|
Neaktivní
od 15.08.2006
|
Jednatel |
22.02.1996 |
Adresa: |
73961, 12540536, Frýdek-Místek, Třinec, Osůvky, 53, Osůvky 53, 73961 Třinec |
|
JITKA TUROŇOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2006
|
Jednatel |
22.02.1996 |
Adresa: |
73961, 12534617, Frýdek-Místek, Třinec, Kanada, Sadová, 150, Sadová 150, Kanada, 73961 Třinec |
|