Zdeněk Kaláb
|
Neaktivní
od 25.07.2015
|
jednatel |
03.01.2008 |
Adresa: |
79501, 14089548, Rýmařov, Větrná, 916/15 |
|
Ing. Jiří Dršťák
|
Neaktivní
od 25.07.2015
|
jednatel |
03.01.2008 |
Adresa: |
79501, 14088401, Rýmařov, Na stráni, 802/1 |
|
Zdeněk Kaláb
|
Neaktivní
od 25.07.2015
|
jednatel |
03.01.2008 |
Adresa: |
79501, 14089548, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Větrná, 916, 15, Větrná 916/15, 79501 Rýmařov |
|
Ing. Jiří Dršťák
|
Neaktivní
od 25.07.2015
|
jednatel |
03.01.2008 |
Adresa: |
79501, 14088401, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Na Stráni, 802, 1, Na Stráni 802/1, 79501 Rýmařov |
|
Ing. Jiří Dršťák
|
Neaktivní
od 03.01.2008
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
79501, 14089556, Bruntál, Rýmařov, Větrná, 13 |
|
Ing. Jiří Dršťák
|
Neaktivní
od 03.01.2008
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
79501, 14089556, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Větrná, 917, 13, Větrná 917/13, 79501 Rýmařov |
|
ing. Jiří Dršťák
|
Neaktivní
od 27.05.1997
|
jednatel |
02.10.1995 |
Adresa: |
79501, 14089556, Rýmařov, Větrná, 13 |
|
Jiří Mrázek
|
Neaktivní
od 27.04.1999
|
jednatel |
02.10.1995 |
Adresa: |
79501, 14089432, Rýmařov, Větrná, 8 |
|
Zdeněk Kaláb
|
Neaktivní
od 03.01.2008
|
jednatel |
02.10.1995 |
Adresa: |
79501, 14089548, Rýmařov, Větrná, 15 |
|
Ing. Jiří Dršťák
|
Neaktivní
od 27.05.1997
|
jednatel |
02.10.1995 |
Adresa: |
79501, 14089556, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Větrná, 917, 13, Větrná 917/13, 79501 Rýmařov |
|
Jiří Mrázek
|
Neaktivní
od 27.04.1999
|
jednatel |
02.10.1995 |
Adresa: |
79501, 14089432, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Větrná, 905, 8, Větrná 905/8, 79501 Rýmařov |
|
Zdeněk Kaláb
|
Neaktivní
od 03.01.2008
|
jednatel |
02.10.1995 |
Adresa: |
79501, 14089548, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Větrná, 916, 15, Větrná 916/15, 79501 Rýmařov |
|