Karla Vitásková
|
Neaktivní
od 22.09.2007
|
jednatel |
21.02.2004 |
Adresa: |
74794, 4368819, Děhylov, Výstavní, 139/7 |
|
Karla Vitásková
|
Neaktivní
od 22.09.2007
|
jednatel |
21.02.2004 |
Adresa: |
74794, 4368819, Opava, Děhylov, Děhylov, Výstavní, 139, 7, Výstavní 139/7, 74794 Děhylov |
|
PhMr. Jana Frelichová
|
Neaktivní
od 30.05.1997
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
1, Ostrava - Muglinov, Velkostranní, 7 |
|
Ing. Michal Frelich
|
Neaktivní
od 01.10.1997
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
1, Ostrava - Muglinov, Boční, 8/575 |
|
Ing. Eva Poštová
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
1, Ostrava - Svinov, Oty Pavla, 879 |
|
PhMr. Jana Frelichová
|
Neaktivní
od 30.05.1997
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
71200, 3153002, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Velkostranní, 682, 7, Velkostranní 682/7, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Ing. Michal Frelich
|
Neaktivní
od 01.10.1997
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
71200, 3151964, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Boční, 575, 8, Boční 575/8, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Ing. Eva Poštová
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
72100, 3392384, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Oty Pavla, 879, 12, Oty Pavla 879/12, Svinov, 72100 Ostrava |
|
ing. Zbyněk Kovalčík
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
jednatel |
20.09.1995 |
Adresa: |
72100, 100, Ostrava - Svinov, Tichá 832 |
|
Petr Olšovský
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
jednatel |
20.09.1995 |
Adresa: |
70200, 3205649, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 115 |
|
ing. Václav Pošta
|
Neaktivní
od 30.05.1997
|
jednatel |
20.09.1995 |
Adresa: |
72100, 100, Ostrava - Svinov, Oty Pavla 879 |
|
ing. Zbyněk Kovalčík
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
jednatel |
20.09.1995 |
Adresa: |
72100, 3391949, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Tichá, 832, 8, Tichá 832/8, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Petr Olšovský
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
jednatel |
20.09.1995 |
Adresa: |
70200, 3205649, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Sokolská třída, 1081, 115, Sokolská třída 1081/115, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
ing. Václav Pošta
|
Neaktivní
od 30.05.1997
|
jednatel |
20.09.1995 |
Adresa: |
72100, 3392384, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Oty Pavla, 879, 12, Oty Pavla 879/12, Svinov, 72100 Ostrava |
|