BOHUMILA GAVLASOVÁ
|
Aktivní
|
Předsedkyně |
14.06.2024 |
Adresa: |
73911, 20498080, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 185, Nová Ves 185, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
DALIBOR CHAMRÁD
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.06.2024 |
Adresa: |
73913, 14159406, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, 641, č.p. 641, 73913 Kunčice pod Ondřejníkem |
|
KAMILA KUNZOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
14.06.2024 |
Adresa: |
73911, 20598297, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Hamernická, 1093, Hamernická 1093, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
ZDENĚK TÝČE
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.06.2024 |
Adresa: |
73911, 20598491, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Okružní, 1113, Okružní 1113, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
JAN ŠTEFEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.06.2024 |
Adresa: |
73911, 20596634, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Mánesova, 926, Mánesova 926, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
LENKA ONDERKOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
14.06.2024 |
Adresa: |
73949, 14178516, Frýdek-Místek, Metylovice, Metylovice, 195, č.p. 195, 73949 Metylovice |
|
PAVEL KNAPEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.06.2024 |
Adresa: |
73911, 74507371, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 498, Nová Ves 498, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
BOHUMILA GAVLASOVÁ
|
Aktivní
|
Předsedkyně výboru |
01.07.2019 |
Adresa: |
73911, 20498080, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 185 |
|
KAREL CVIČEK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
01.07.2019 |
Adresa: |
73911, 20591098, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Havlíčkova, 370 |
|
DALIBOR CHAMRÁD
|
Aktivní
|
Jednatel výboru |
01.07.2019 |
Adresa: |
73913, 14159406, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, 641 |
|
KAMILA KUNZOVÁ
|
Aktivní
|
Ekonom |
01.07.2019 |
Adresa: |
73911, 20598297, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Hamernická, 1093 |
|
JURAJ KOVÁČ
|
Aktivní
|
Hlavní výcvikář |
01.07.2019 |
Adresa: |
73901, 12451126, Frýdek-Místek, Baška, Kunčičky u Bašky, 99 |
|
JOSEF DOUPAL
|
Aktivní
|
Hospodář |
01.07.2019 |
Adresa: |
73912, 12476609, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 387 |
|
ZDENĚK TÝČE
|
Aktivní
|
Člen výboru |
01.07.2019 |
Adresa: |
73911, 20598491, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Okružní, 1113 |
|
BOHUMILA GAVLASOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2024
|
Předsedkyně výboru |
01.07.2019 |
Adresa: |
73911, 20498080, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 185, Nová Ves 185, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
KAREL CVIČEK
|
Neaktivní
od 14.06.2024
|
Místopředseda výboru |
01.07.2019 |
Adresa: |
73911, 20591098, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Havlíčkova, 370, Havlíčkova 370, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
DALIBOR CHAMRÁD
|
Neaktivní
od 14.06.2024
|
Jednatel výboru |
01.07.2019 |
Adresa: |
73913, 14159406, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, 641, č.p. 641, 73913 Kunčice pod Ondřejníkem |
|
KAMILA KUNZOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2024
|
Ekonom |
01.07.2019 |
Adresa: |
73911, 20598297, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Hamernická, 1093, Hamernická 1093, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
JURAJ KOVÁČ
|
Neaktivní
od 14.06.2024
|
Hlavní výcvikář |
01.07.2019 |
Adresa: |
73901, 12451126, Frýdek-Místek, Baška, Kunčičky u Bašky, 99, Kunčičky u Bašky 99, 73901 Baška |
|
JOSEF DOUPAL
|
Neaktivní
od 14.06.2024
|
Hospodář |
01.07.2019 |
Adresa: |
73912, 12476609, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 387, č.p. 387, 73912 Čeladná |
|
ZDENĚK TÝČE
|
Neaktivní
od 14.06.2024
|
Člen výboru |
01.07.2019 |
Adresa: |
73911, 20598491, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Okružní, 1113, Okružní 1113, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
ZBYNĚK NOVÁK
|
Neaktivní
od 20.07.2018
|
místopředseda výboru |
11.12.2015 |
Adresa: |
73901, 12445771, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 314 |
|
ALEXANDRA DOBROVIČOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2018
|
člen výboru - zapisovatel |
11.12.2015 |
Adresa: |
73801, 20576544, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Pionýrů, 810 |
|
DALIBOR CHAMRÁD
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
předseda výboru |
11.12.2015 |
Adresa: |
73913, 14159406, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, 641 |
|
MICHNA JINDŘICH
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
jednatel výboru |
11.12.2015 |
Adresa: |
73912, 12478920, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 622 |
|
IRENA DOUPALOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
ekonom |
11.12.2015 |
Adresa: |
73912, 12476609, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 387 |
|
JOSEF DOUPAL
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
hospodář výboru |
11.12.2015 |
Adresa: |
73912, 12476609, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 387 |
|
MARTIN KOHOUT
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
hlavní výcvikář |
11.12.2015 |
Adresa: |
73912, 12479047, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 634 |
|
ZBYNĚK NOVÁK
|
Neaktivní
od 20.07.2018
|
místopředseda výboru |
11.12.2015 |
Adresa: |
73901, 12445771, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 314, č.p. 314, 73901 Baška |
|
ALEXANDRA DOBROVIČOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2018
|
člen výboru - zapisovatel |
11.12.2015 |
Adresa: |
73801, 20576544, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Pionýrů, 810, Pionýrů 810, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
DALIBOR CHAMRÁD
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
předseda výboru |
11.12.2015 |
Adresa: |
73913, 14159406, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, 641, č.p. 641, 73913 Kunčice pod Ondřejníkem |
|
IRENA DOUPALOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
ekonom |
11.12.2015 |
Adresa: |
73912, 12476609, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 387, č.p. 387, 73912 Čeladná |
|
JOSEF DOUPAL
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
hospodář výboru |
11.12.2015 |
Adresa: |
73912, 12476609, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 387, č.p. 387, 73912 Čeladná |
|
MARTIN KOHOUT
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
hlavní výcvikář |
11.12.2015 |
Adresa: |
73912, 12479047, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 634, č.p. 634, 73912 Čeladná |
|
MICHNA JINDŘICH
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
jednatel výboru |
11.12.2015 |
Adresa: |
73912, 12478920, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 622, č.p. 622, 73912 Čeladná |
|