JIŘÍ CHMELÍK
|
Aktivní
|
Místopředseda |
02.07.2024 |
Adresa: |
54472, 20352107, Trutnov, Bílá Třemešná, Bílá Třemešná, 271, č.p. 271, 54472 Bílá Třemešná |
|
KAMIL ŠABATA
|
Aktivní
|
Člen výboru, zapisovatel |
02.07.2024 |
Adresa: |
54401, 15169243, Trutnov, Třebihošť, Třebihošť, 20, č.p. 20, 54401 Třebihošť |
|
VÁCLAV SYROVÝ
|
Aktivní
|
Předseda |
21.09.2019 |
Adresa: |
54472, 9875905, Trutnov, Dolní Brusnice, Dolní Brusnice, 81 |
|
ing. IVETA ŠRITROVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
21.09.2019 |
Adresa: |
54472, 20353081, Trutnov, Bílá Třemešná, Bílá Třemešná, 369 |
|
VÁCLAV SYROVÝ
|
Aktivní
|
Předseda |
21.09.2019 |
Adresa: |
54472, 9875905, Trutnov, Dolní Brusnice, Dolní Brusnice, 81, č.p. 81, 54472 Dolní Brusnice |
|
Ing. MIROSLAV KAŠPAR
|
Aktivní
|
Finanční hospodář spolku |
01.10.2015 |
Adresa: |
54401, 15169855, Třebihošť, Třebihošť, 83 |
|
Ing. PETR TEPERA
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář spolku |
01.10.2015 |
Adresa: |
54401, 15170179, Třebihošť, Třebihošť, 115 |
|
BOHUSLAV FLEČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru spolku |
01.10.2015 |
Adresa: |
54401, 20361734, Bílá Třemešná, Nové Lesy, 32 |
|
Ing. MIROSLAV KAŠPAR
|
Aktivní
|
Finanční hospodář spolku |
01.10.2015 |
Adresa: |
54401, 15169855, Trutnov, Třebihošť, Třebihošť, 83, č.p. 83, 54401 Třebihošť |
|
Ing. PETR TEPERA
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář spolku |
01.10.2015 |
Adresa: |
54401, 15170179, Trutnov, Třebihošť, Třebihošť, 115, č.p. 115, 54401 Třebihošť |
|
ing. IVETA ŠRITROVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2024
|
Místopředseda |
21.09.2019 |
Adresa: |
54472, 20353081, Trutnov, Bílá Třemešná, Bílá Třemešná, 369, č.p. 369, 54472 Bílá Třemešná |
|
JAROSLAV KUBŮ
|
Neaktivní
od 21.09.2019
|
Předseda spolku |
01.10.2015 |
Adresa: |
39411, 20057555, Cetoraz, Cetoraz, 43 |
|
VÁCLAV SYROVÝ
|
Neaktivní
od 21.09.2019
|
Místopředseda spolku |
01.10.2015 |
Adresa: |
54472, 9875905, Dolní Brusnice, Dolní Brusnice, 81 |
|
JAROSLAV KUBŮ
|
Neaktivní
od 21.09.2019
|
Předseda spolku |
01.10.2015 |
Adresa: |
39411, 20057555, Pelhřimov, Cetoraz, Cetoraz, 43, č.p. 43, 39411 Cetoraz |
|
VÁCLAV SYROVÝ
|
Neaktivní
od 21.09.2019
|
Místopředseda spolku |
01.10.2015 |
Adresa: |
54472, 9875905, Trutnov, Dolní Brusnice, Dolní Brusnice, 81, č.p. 81, 54472 Dolní Brusnice |
|
BOHUSLAV FLEČEK
|
Neaktivní
od 24.04.2023
|
Člen výboru spolku |
01.10.2015 |
Adresa: |
54401, 20361734, Trutnov, Bílá Třemešná, Nové Lesy, 32, Nové Lesy 32, 54401 Bílá Třemešná |
|