Ing. Václav Hlinka
|
Neaktivní
od 26.05.2007
|
Jednatel |
28.11.2006 |
Adresa: |
50331, 25894757, Vysoká nad Labem, 231 |
|
Ing. Tomáš Pazderka
|
Neaktivní
od 26.05.2007
|
Jednatel |
28.11.2006 |
Adresa: |
50009, 25764551, Hradec Králové, Malšovice, Úprkova, 749/46A |
|
Ing. Petr Mahler
|
Neaktivní
od 26.05.2007
|
Jednatel |
28.11.2006 |
Adresa: |
50002, 23893591, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Břetislavova, 1058/4 |
|
Ing. Václav Hlinka
|
Neaktivní
od 26.05.2007
|
Jednatel |
28.11.2006 |
Adresa: |
50331, 25894757, Hradec Králové, Vysoká nad Labem, Vysoká nad Labem, 231, č.p. 231, 50331 Vysoká nad Labem |
|
Ing. Tomáš Pazderka
|
Neaktivní
od 26.05.2007
|
Jednatel |
28.11.2006 |
Adresa: |
50009, 25764551, Hradec Králové, Hradec Králové, Malšovice, Úprkova, 749, 46a, Úprkova 749/46a, Malšovice, 50009 Hradec Králové |
|
Ing. Petr Mahler
|
Neaktivní
od 26.05.2007
|
Jednatel |
28.11.2006 |
Adresa: |
50002, 23893591, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Břetislavova, 1058, 4, Břetislavova 1058/4, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. Tomáš Pazderka
|
Neaktivní
od 28.11.2006
|
Jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
23875089, Hradec Králové, Hradec Králové, Na Kotli, 1176 |
|
Ing. Petr Mahler
|
Neaktivní
od 28.11.2006
|
Jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
23818450, Hradec Králové, Hradec Králové, tř. E. Beneše, 1553 |
|
Ing. Tomáš Pazderka
|
Neaktivní
od 28.11.2006
|
Jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
50009, 23875089, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Na Kotli, 1176, 29, Na Kotli 1176/29, 50009 Hradec Králové |
|
Ing. Petr Mahler
|
Neaktivní
od 28.11.2006
|
Jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
50012, 23818450, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1553, 26, třída Edvarda Beneše 1553/26, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Jan Kotouček
|
Neaktivní
od 17.11.1999
|
Jednatel |
04.07.1995 |
Adresa: |
23816830, Hradec Králové, Hradec Králové, Durychova, 1389 |
|
Ing. Václav Hlinka
|
Neaktivní
od 28.11.2006
|
Jednatel |
04.07.1995 |
Adresa: |
3, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražská, 2 |
|
Jan Kotouček
|
Neaktivní
od 17.11.1999
|
Jednatel |
04.07.1995 |
Adresa: |
50012, 23816830, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Durychova, 1389, 10, Durychova 1389/10, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Ing. Václav Hlinka
|
Neaktivní
od 28.11.2006
|
Jednatel |
04.07.1995 |
Adresa: |
2, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražská, Pražská 2, Hradec Králové, okres: Hradec Králové, Česká republika |
|