Ing. JAN BAČINA
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.12.2018 |
Adresa: |
51754, 9830057, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Vamberk, Lidická, 512 |
|
Ing. JAN BAČINA
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.12.2018 |
Adresa: |
51754, 9830057, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Vamberk, Lidická, 512, Lidická 512, 51754 Vamberk |
|
Ing. STANISLAV LEJSEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.12.2014 |
Adresa: |
51754, 9833277, Vamberk, Vamberk, Jiráskova, 838 |
|
Ing. STANISLAV LEJSEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.12.2014 |
Adresa: |
51754, 9833277, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Vamberk, Jiráskova, 838, Jiráskova 838, 51754 Vamberk |
|
KAREL BAČINA
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.08.2014 |
Adresa: |
51754, 9830057, Vamberk, Vamberk, Lidická, 512 |
|
KAREL BAČINA
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.08.2014 |
Adresa: |
51754, 9830057, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Vamberk, Lidická, 512, Lidická 512, 51754 Vamberk |
|
Ing.arch. Jiří Fleischer
|
Neaktivní
od 11.06.1998
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
9764411, Vamberk, Merklovice, 116 |
|
Karel Bačina
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
9830057, Vamberk, Lidická, 512 |
|
Ing. Stanislav Lejsek
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
9833277, Vamberk, Jiráskova, 838 |
|
Ing.arch. Jiří Fleischer
|
Neaktivní
od 11.06.1998
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
51754, 9764411, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Merklovice, 116, Merklovice 116, 51754 Vamberk |
|
KAREL BAČINA
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
51754, 9830057, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Vamberk, Lidická, 512, Lidická 512, 51754 Vamberk |
|
Ing. STANISLAV LEJSEK
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
51754, 9833277, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Vamberk, Jiráskova, 838, Jiráskova 838, 51754 Vamberk |
|