Ing. MICHAELA VINTIŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.08.2021 |
Adresa: |
19600, 22412531, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, Ke stadionu, 804, 14 |
|
Ing. MICHAELA VINTIŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.08.2021 |
Adresa: |
19600, 22412531, Praha, Čakovice, Ke stadionu, 804, 14, Ke stadionu 804/14, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Ing. JIŘÍ VINTIŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2016 |
Adresa: |
19600, 22412531, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, Ke stadionu, 804, 14 |
|
Ing. JIŘÍ VINTIŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2016 |
Adresa: |
19600, 22412531, Praha, Čakovice, Ke stadionu, 804, 14, Ke stadionu 804/14, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Ing. Jiří Vintiška
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
jednatel |
30.11.2011 |
Adresa: |
19600, 22412531, Praha 9, Ke Stadionu, 804, 14 |
|
Ing. Michaela Vintišková
|
Neaktivní
od 29.08.2021
|
jednatel |
30.11.2011 |
Adresa: |
19600, 22412531, Praha 9, Ke Stadionu, 804, 14 |
|
Ing. JIŘÍ VINTIŠKA
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
jednatel |
30.11.2011 |
Adresa: |
19600, 22412531, Praha, Čakovice, Ke stadionu, 804, 14, Ke stadionu 804/14, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Ing. MICHAELA VINTIŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.08.2021
|
jednatel |
30.11.2011 |
Adresa: |
19600, 22412531, Praha, Čakovice, Ke stadionu, 804, 14, Ke stadionu 804/14, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Ing. Miroslav Plocek
|
Neaktivní
od 30.11.2011
|
Jednatel |
02.08.1995 |
Adresa: |
25101, Říčany, Olivova, 1473 |
|
Ing. Miroslav Plocek
|
Neaktivní
od 30.11.2011
|
Jednatel |
02.08.1995 |
Adresa: |
1473, Říčany, Olivova, 25101, Olivova 1473, 25101 Říčany, Česká republika |
|