FRANTIŠEK BÍLÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.03.2018 |
Adresa: |
50002, 23885131, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 198, 36 |
|
FRANTIŠEK BÍLÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.03.2018 |
Adresa: |
50002, 23885131, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 198, 36, Nerudova 198/36, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
František Bílý
|
Neaktivní
od 23.03.2018
|
jednatel |
07.04.2011 |
Adresa: |
50002, 23885131, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 198, 36 |
|
FRANTIŠEK BÍLÝ
|
Neaktivní
od 23.03.2018
|
jednatel |
07.04.2011 |
Adresa: |
50002, 23885131, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 198, 36, Nerudova 198/36, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Petr Křístek
|
Neaktivní
od 07.04.2011
|
jednatel |
27.10.2010 |
Adresa: |
73543, 18129927, Albrechtice, Přehradní, 18 |
|
Petr Křístek
|
Neaktivní
od 07.04.2011
|
jednatel |
27.10.2010 |
Adresa: |
73543, 18129927, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Přehradní, 18, Přehradní 18, 73543 Albrechtice |
|
Jaroslava Šandová
|
Neaktivní
od 27.10.2010
|
Jednatel |
28.06.1999 |
Adresa: |
53501, Morašice 35, Přelouč |
|
Jaroslava Šandová
|
Neaktivní
od 27.10.2010
|
Jednatel |
28.06.1999 |
Adresa: |
Morašice 35, Přelouč, 53501, 53501 Morašice 35, Přelouč, Česká republika |
|
Jaroslava Šandová
|
Neaktivní
od 28.06.1999
|
Jednatel |
15.08.1995 |
Adresa: |
53311, Morašice 35, Zdechovice |
|
Jaroslava Šandová
|
Neaktivní
od 28.06.1999
|
Jednatel |
15.08.1995 |
Adresa: |
Morašice 35, Zdechovice, 53311, 53311 Morašice 35, Zdechovice, Česká republika |
|