Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | FARM SERVIS s.r.o. |
ICO: | 64257835 |
Registrovaná adresa: | 54908, 7359306, Náchod, Provodov-Šonov, Šonov u Nového Města nad Metují, 173, Šonov u Nového Města nad Metují 173, 54908 Provodov-Šonov |
Začleněno na: | 03.10.1995 |
Předmět podnikání: |
pronájem strojů a zařízení
Projektování, realizace, rekonstrukce a údržba zeleně
výroba a opravy zemědělských strojů
zemědělské služby
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JOSEF BURDA | Aktivní | 31.05.2016 | |
|
|||
JOSEF BURDA | Aktivní | 31.05.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JOSEF BURDA | Aktivní | Jednatel | 31.05.2016 |
|
|||
JOSEF BURDA | Aktivní | Jednatel | 31.05.2016 |
|
|||
Tomáš Motl | Neaktivní od 16.11.1999 | Jednatel | 03.10.1995 |
|
|||
Josef Burda | Neaktivní od 31.05.2016 | Jednatel | 03.10.1995 |
|
|||
Tomáš Motl | Neaktivní od 16.11.1999 | Jednatel | 03.10.1995 |
|
|||
Josef Burda | Neaktivní od 31.05.2016 | Jednatel | 03.10.1995 |
|
Registrační číslo FARM SERVIS s.r.o. je 64257835.
Registrační adresa FARM SERVIS s.r.o. je 54908, 7359306, Náchod, Provodov-Šonov, Šonov u Nového Města nad Metují, 173, Šonov u Nového Města nad Metují 173, 54908 Provodov-Šonov.
FARM SERVIS s.r.o. byla založena 03.10.1995.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je JOSEF BURDA, JOSEF BURDA.