TAŤÁNA PETRŽELOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2014 |
Adresa: |
53374, 7524391, Horní Jelení, Horní Jelení, Sídliště 1. máje, 524 |
|
JIŘÍ ZADRAŽIL
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2014 |
Adresa: |
50003, 25324071, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Blahoslavova, 1055, 25 |
|
TAŤÁNA PETRŽELOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2014 |
Adresa: |
53374, 7524391, Pardubice, Horní Jelení, Horní Jelení, Sídliště 1. máje, 524, Sídliště 1. máje 524, 53374 Horní Jelení |
|
JIŘÍ ZADRAŽIL
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2014 |
Adresa: |
50003, 25324071, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Blahoslavova, 1055, 25, Blahoslavova 1055/25, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
TAŤÁNA PETRŽELOVÁ
|
Neaktivní
od 28.11.2014
|
jednatel |
30.11.2013 |
Adresa: |
53374, 7524391, Horní Jelení, Horní Jelení, Sídliště 1. máje, 524 |
|
TAŤÁNA PETRŽELOVÁ
|
Neaktivní
od 28.11.2014
|
jednatel |
30.11.2013 |
Adresa: |
53374, 7524391, Pardubice, Horní Jelení, Horní Jelení, Sídliště 1. máje, 524, Sídliště 1. máje 524, 53374 Horní Jelení |
|
Jiří Zadražil
|
Neaktivní
od 28.11.2014
|
jednatel |
22.03.2010 |
Adresa: |
50006, 28041631, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Urxova, 2025/15 |
|
Jiří Zadražil
|
Neaktivní
od 28.11.2014
|
jednatel |
22.03.2010 |
Adresa: |
50006, 28041631, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Urxova, 2025, 15, Urxova 2025/15, Nový Hradec Králové, 50006 Hradec Králové |
|
Taťána Petrželová
|
Neaktivní
od 30.11.2013
|
jednatel |
02.10.2007 |
Adresa: |
53374, 7524391, Horní Jelení, Sídliště 1.máje, 524 |
|
TAŤÁNA PETRŽELOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2013
|
jednatel |
02.10.2007 |
Adresa: |
53374, 7524391, Pardubice, Horní Jelení, Horní Jelení, Sídliště 1. máje, 524, Sídliště 1. máje 524, 53374 Horní Jelení |
|
Taťána Petrželová
|
Neaktivní
od 02.10.2007
|
|
25.09.2007 |
Adresa: |
53374, 7524391, Horní Jelení, Sídliště 1.máje, 524 |
|
Jaroslav Spolek
|
Neaktivní
od 16.02.2009
|
jednatel |
25.09.2007 |
Adresa: |
53009, 7729383, Pardubice, Cihelna, K Rozvodně, 97 |
|
Jiří Zadražil
|
Neaktivní
od 22.03.2010
|
jednatel |
25.09.2007 |
Adresa: |
50002, 23868473, Hradec Králové, Masarykovo nám., 510 |
|
TAŤÁNA PETRŽELOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2007
|
|
25.09.2007 |
Adresa: |
53374, 7524391, Pardubice, Horní Jelení, Horní Jelení, Sídliště 1. máje, 524, Sídliště 1. máje 524, 53374 Horní Jelení |
|
Jaroslav Spolek
|
Neaktivní
od 16.02.2009
|
jednatel |
25.09.2007 |
Adresa: |
53009, 7729383, Pardubice, Pardubice, Cihelna, K Rozvodně, 97, K Rozvodně 97, Cihelna, 53009 Pardubice |
|
Jiří Zadražil
|
Neaktivní
od 22.03.2010
|
jednatel |
25.09.2007 |
Adresa: |
50002, 23868473, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Masarykovo náměstí, 510, 5, Masarykovo náměstí 510/5, 50002 Hradec Králové |
|
Jan Petržela
|
Neaktivní
od 25.09.2007
|
Jednatel |
29.06.2004 |
Adresa: |
53002, 7713282, Pardubice, Zelené předměstí, Benešovo nám., čp. 2461 |
|
Jan Petržela
|
Neaktivní
od 25.09.2007
|
Jednatel |
29.06.2004 |
Adresa: |
53002, 7713282, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Benešovo náměstí, 2461, Benešovo náměstí 2461, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
JUDr. Jan Kuška
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
Jednatel |
28.03.2002 |
Adresa: |
53002, 7713240, Pardubice, Zelené předměstí, Čihákova, 2457 |
|
Jan Petržela
|
Neaktivní
od 29.06.2004
|
Jednatel |
28.03.2002 |
Adresa: |
53002, 7707690, Pardubice, Zelené předměstí, nábřeží Závodu míru, 1885 |
|
JUDr. Pavel Zadražil
|
Neaktivní
od 25.09.2007
|
Jednatel |
28.03.2002 |
Adresa: |
50003, 25324071, Hradec Králové, Slezské předměstí, Blahoslavova, 1055/25 |
|
JUDr. Jan Kuška
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
Jednatel |
28.03.2002 |
Adresa: |
53002, 7713240, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Čihákova, 2457, Čihákova 2457, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Jan Petržela
|
Neaktivní
od 29.06.2004
|
Jednatel |
28.03.2002 |
Adresa: |
53002, 7707690, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1885, nábřeží Závodu míru 1885, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
JUDr. Pavel Zadražil
|
Neaktivní
od 25.09.2007
|
Jednatel |
28.03.2002 |
Adresa: |
50003, 25324071, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Blahoslavova, 1055, 25, Blahoslavova 1055/25, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
JUDr. Pavel Zadražil
|
Neaktivní
od 28.03.2002
|
Jednatel |
31.07.2001 |
Adresa: |
50003, 25324071, Hradec Králové, Hradec Králové, Blahoslavova, 1055/25 |
|
JUDr. Pavel Zadražil
|
Neaktivní
od 28.03.2002
|
Jednatel |
31.07.2001 |
Adresa: |
50003, 25324071, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Blahoslavova, 1055, 25, Blahoslavova 1055/25, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
JUDr. Pavel Zadražil
|
Neaktivní
od 31.07.2001
|
Jednatel |
20.11.1997 |
Adresa: |
50006, 23813733, Hradec Králové, Hradec Králové, Prostějovská, 1079 |
|
JUDr. Jan Kuška
|
Neaktivní
od 28.03.2002
|
Jednatel |
20.11.1997 |
Adresa: |
53005, 7713240, Pardubice, Pardubice, Čihákova, 2457 |
|
JUDr. Pavel Zadražil
|
Neaktivní
od 31.07.2001
|
Jednatel |
20.11.1997 |
Adresa: |
50006, 23813733, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Prostějovská, 1079, 8, Prostějovská 1079/8, Nový Hradec Králové, 50006 Hradec Králové |
|
JUDr. Jan Kuška
|
Neaktivní
od 28.03.2002
|
Jednatel |
20.11.1997 |
Adresa: |
53002, 7713240, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Čihákova, 2457, Čihákova 2457, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Jan Petržela
|
Neaktivní
od 28.03.2002
|
Jednatel |
25.03.1997 |
Adresa: |
53002, Pardubice, Pardubice, Závodu míru, 1885 |
|
Jan Petržela
|
Neaktivní
od 28.03.2002
|
Jednatel |
25.03.1997 |
Adresa: |
53002, 7707690, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1885, nábřeží Závodu míru 1885, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Karel Pobuda
|
Neaktivní
od 31.10.1996
|
Jednatel |
05.09.1995 |
Adresa: |
53012, 7722079, Pardubice, Lidmily Malé, 821 |
|
JAN PETRŽELA
|
Neaktivní
od 25.03.1997
|
Jednatel |
05.09.1995 |
Adresa: |
53002, Pardubice, Závodu míru, 1885 |
|
Karel Pobuda
|
Neaktivní
od 31.10.1996
|
Jednatel |
05.09.1995 |
Adresa: |
53012, 7722079, Pardubice, Pardubice, Studánka, Lidmily Malé, 821, Lidmily Malé 821, Studánka, 53012 Pardubice |
|
Jan Petržela
|
Neaktivní
od 25.03.1997
|
Jednatel |
05.09.1995 |
Adresa: |
53002, 7707690, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1885, nábřeží Závodu míru 1885, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|