ing. Přemysl Skočdopol
|
Neaktivní
od 22.06.2004
|
místopředseda představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
21844712, Praha 4, Praha 4, Klírova, 1913 |
|
ing. Milan Fait
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
22587691, Praha 10, Praha 10, Nad vodovodem, 220/50 |
|
ing. Přemysl Skočdopol
|
Neaktivní
od 22.06.2004
|
místopředseda představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
14800, 21844712, Praha, Chodov, Klírova, 1913, 10, Klírova 1913/10, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
ing. Milan Fait
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
10800, 22587691, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 220, 50, Nad vodovodem 220/50, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
ing. Anton Salva
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
předseda představenstva |
03.12.1996 |
Adresa: |
20691114, Karlovy Vary, Karlovy Vary, U koupaliště, 9 |
|
ing. Věra Uhlířová
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
člen představenstva |
03.12.1996 |
Adresa: |
20711387, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Závodu míru, 823/59 |
|
ing. Anton Salva
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
předseda představenstva |
03.12.1996 |
Adresa: |
36005, 20691114, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, U Koupaliště, 916, 9, U Koupaliště 916/9, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
ing. Věra Uhlířová
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
člen představenstva |
03.12.1996 |
Adresa: |
36017, 20711387, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Závodu míru, 823, 59, Závodu míru 823/59, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
Jiří Chládek
|
Neaktivní
od 03.12.1996
|
předseda předstvenstva |
01.10.1995 |
Adresa: |
20703350, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Počerny, 62 |
|
Josef Vondrovic
|
Neaktivní
od 03.12.1996
|
člen představenstva |
01.10.1995 |
Adresa: |
20710208, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dvořákova, 705/8 |
|
ing. Milan Fajt
|
Neaktivní
od 03.12.1996
|
člen představenstva |
01.10.1995 |
Adresa: |
22587691, Praha 10, Praha 10, Nad vodovodem, 220/50 |
|
ing. Přemysl Skočdopol
|
Neaktivní
od 19.12.1996
|
člen představenstva |
01.10.1995 |
Adresa: |
21844712, Praha 4, Praha 4, Klírova, 1913 |
|
Jiří Chládek
|
Neaktivní
od 03.12.1996
|
předseda předstvenstva |
01.10.1995 |
Adresa: |
36017, 20703350, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Počerny, 62, Počerny 62, 36017 Karlovy Vary |
|
Josef Vondrovic
|
Neaktivní
od 03.12.1996
|
člen představenstva |
01.10.1995 |
Adresa: |
36017, 20710208, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Dvořákova, 705, 8, Dvořákova 705/8, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
ing. Milan Fajt
|
Neaktivní
od 03.12.1996
|
člen představenstva |
01.10.1995 |
Adresa: |
10800, 22587691, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 220, 50, Nad vodovodem 220/50, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
ing. Přemysl Skočdopol
|
Neaktivní
od 19.12.1996
|
člen představenstva |
01.10.1995 |
Adresa: |
14800, 21844712, Praha, Chodov, Klírova, 1913, 10, Klírova 1913/10, Chodov, 14800 Praha 4 |
|