Ing. JIŘÍ HRŮZA
|
Aktivní
|
jednatel |
11.06.2014 |
Adresa: |
35701, 24607151, Rotava, Rotava, Nová Plzeň, 712 |
|
Ing. JIŘÍ HRŮZA
|
Aktivní
|
jednatel |
11.06.2014 |
Adresa: |
35701, 24607151, Sokolov, Rotava, Rotava, Nová Plzeň, 712, Nová Plzeň 712, 35701 Rotava |
|
Ing. Jiří Hrůza
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
Jednatel |
15.01.2002 |
Adresa: |
35701, 24607151, Rotava, Nová Plzeň, 712 |
|
Ing. JIŘÍ HRŮZA
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
Jednatel |
15.01.2002 |
Adresa: |
35701, 24607151, Sokolov, Rotava, Rotava, Nová Plzeň, 712, Nová Plzeň 712, 35701 Rotava |
|
Ing. František Korbel
|
Neaktivní
od 29.07.1998
|
Jednatel |
24.06.1996 |
Adresa: |
Plzeň 5 - Křimice, Pod tratí 488/6, 113 |
|
Ing. František Korbel
|
Neaktivní
od 29.07.1998
|
Jednatel |
24.06.1996 |
Adresa: |
32600, 24403679, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Na Hradčanech, 113, 5, Na Hradčanech 113/5, Koterov, 32600 Plzeň |
|
Ing. František Korbel
|
Neaktivní
od 24.06.1996
|
Jednatel |
31.07.1995 |
Adresa: |
Plzeň, Sokolovská ul., 113 |
|
Miloslav Špaček
|
Neaktivní
od 29.07.1998
|
Jednatel |
31.07.1995 |
Adresa: |
Plzeň, Macháčkova ul., 37 |
|
Ing. Jiří Hrůza
|
Neaktivní
od 15.01.2002
|
Jednatel |
31.07.1995 |
Adresa: |
24606910, Rotava, Sídliště, 687 |
|
Ing. František Korbel
|
Neaktivní
od 24.06.1996
|
Jednatel |
31.07.1995 |
Adresa: |
32300, 24425915, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1123, 113, Sokolovská 1123/113, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Miloslav Špaček
|
Neaktivní
od 29.07.1998
|
Jednatel |
31.07.1995 |
Adresa: |
31800, 24563676, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Macháčkova, 806, 37, Macháčkova 806/37, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Ing. Jiří Hrůza
|
Neaktivní
od 15.01.2002
|
Jednatel |
31.07.1995 |
Adresa: |
35701, 24606910, Sokolov, Rotava, Rotava, Sídliště, 687, Sídliště 687, 35701 Rotava |
|