Yuriy Kryshenyk
|
Neaktivní
od 04.03.2017
|
jednatel |
28.12.2009 |
Adresa: |
46001, Liberec, Nové Město, Chrastavská, 265 |
|
Yuriy Kryshenyk
|
Neaktivní
od 04.03.2017
|
jednatel |
28.12.2009 |
Adresa: |
46001, 23764112, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Chrastavská, 265, 14, Chrastavská 265/14, Liberec II-Nové Město, 46001 Liberec |
|
Eva Novotná
|
Neaktivní
od 28.12.2009
|
jednatel |
04.06.2009 |
Adresa: |
38001, Jindřichův Hradec, Staré Hobzí, Vnorovice, 15 |
|
Eva Novotná
|
Neaktivní
od 28.12.2009
|
jednatel |
04.06.2009 |
Adresa: |
38001, 14791099, Jindřichův Hradec, Staré Hobzí, Vnorovice, 15, Vnorovice 15, 38001 Staré Hobzí |
|
Josef Starenko
|
Neaktivní
od 04.06.2009
|
jednatel |
11.05.2005 |
Adresa: |
Šedivec 70, Žamberk, PSČ 564 01 |
|
Josef Starenko
|
Neaktivní
od 04.06.2009
|
jednatel |
11.05.2005 |
Adresa: |
56401, 5604460, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 70, č.p. 70, 56401 Šedivec |
|
Jiří Krejčík
|
Neaktivní
od 11.05.2005
|
Jednatel |
31.07.2002 |
Adresa: |
22250832, Praha 6, Žufanova, 1095/10 |
|
Jiří Krejčík
|
Neaktivní
od 11.05.2005
|
Jednatel |
31.07.2002 |
Adresa: |
16300, 22250832, Praha, Řepy, Žufanova, 1095, 10, Žufanova 1095/10, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Josef Doubek
|
Neaktivní
od 31.07.2002
|
Jednatel |
10.04.2000 |
Adresa: |
33012, 592838, Plzeň-sever, Horní Bříza, Tovární, 54 |
|
Josef Doubek
|
Neaktivní
od 31.07.2002
|
Jednatel |
10.04.2000 |
Adresa: |
33012, 592838, Plzeň-sever, Horní Bříza, Horní Bříza, Tovární, 54, Tovární 54, 33012 Horní Bříza |
|
Jaroslav Šnour
|
Neaktivní
od 10.04.2000
|
Jednatel |
16.04.1999 |
Adresa: |
32317, 24432580, Plzeň-město, Plzeň, Turistická, 8 |
|
Jaroslav Šnour
|
Neaktivní
od 10.04.2000
|
Jednatel |
16.04.1999 |
Adresa: |
32300, 24432580, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Turistická, 1783, 8, Turistická 1783/8, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. Kamil Marvánek
|
Neaktivní
od 16.04.1999
|
Jednatel |
02.09.1998 |
Adresa: |
Praha 7 - Troja, Pod Havránkou, 10 |
|
Ing. Kamil Marvánek
|
Neaktivní
od 16.04.1999
|
Jednatel |
02.09.1998 |
Adresa: |
17100, 22313087, Praha, Troja, Pod Havránkou, 7, 10, Pod Havránkou 7/10, Troja, 17100 Praha 7 |
|
Jitka Hanzlíková
|
Neaktivní
od 02.09.1998
|
Jednatel |
07.08.1997 |
Adresa: |
24515752, Plzeň-město, Plzeň, Francouzská třída, 44 |
|
Ing. Kamil Marvánek
|
Neaktivní
od 02.09.1998
|
Jednatel |
07.08.1997 |
Adresa: |
24573973, Plzeň-město, Plzeň, Smetanovy sady, 10 |
|
Jitka Hanzlíková
|
Neaktivní
od 02.09.1998
|
Jednatel |
07.08.1997 |
Adresa: |
32600, 24515752, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Francouzská třída, 1897, 44, Francouzská třída 1897/44, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. Kamil Marvánek
|
Neaktivní
od 02.09.1998
|
Jednatel |
07.08.1997 |
Adresa: |
30100, 24573973, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Smetanovy sady, 340, 10, Smetanovy sady 340/10, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
|
Jitka Hanzlíková
|
Neaktivní
od 07.08.1997
|
Jednatel |
29.05.1996 |
Adresa: |
24582115, Plzeň-město, Plzeň, Pod vrchem, 78 |
|
Jitka Hanzlíková
|
Neaktivní
od 07.08.1997
|
Jednatel |
29.05.1996 |
Adresa: |
31200, 24582115, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Pod Vrchem, 875, 78, Pod Vrchem 875/78, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Petr Brož
|
Neaktivní
od 29.05.1996
|
Jednatel |
01.11.1995 |
Adresa: |
24572535, Plzeň-město, Plzeň, Prešovská, 16 |
|
Roman Jurečko
|
Neaktivní
od 29.05.1996
|
Jednatel |
01.11.1995 |
Adresa: |
24425877, Plzeň-město, Plzeň, Sokolovská, 121 |
|
Ing. Kamil Marvánek
|
Neaktivní
od 07.08.1997
|
Jednatel |
01.11.1995 |
Adresa: |
24469475, Plzeň-město, Plzeň, Školní, 62 |
|
Petr Brož
|
Neaktivní
od 29.05.1996
|
Jednatel |
01.11.1995 |
Adresa: |
30100, 24572535, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Prešovská, 197, 16, Prešovská 197/16, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
|
Roman Jurečko
|
Neaktivní
od 29.05.1996
|
Jednatel |
01.11.1995 |
Adresa: |
32300, 24425877, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1119, 121, Sokolovská 1119/121, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. Kamil Marvánek
|
Neaktivní
od 07.08.1997
|
Jednatel |
01.11.1995 |
Adresa: |
31200, 24469475, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Školní, 1207, 62, Školní 1207/62, Doubravka, 31200 Plzeň |
|