KATEŘINA RAFAJOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
Hlavní vedoucí |
18.08.2021 |
Adresa: |
76502, 4147090, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Nádražní, 1416 |
|
KATEŘINA RAFAJOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
Hlavní vedoucí |
18.08.2021 |
Adresa: |
76502, 4147090, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Nádražní, 1416, Nádražní 1416, 76502 Otrokovice |
|
KATEŘINA KUNORZOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
Hlavní vedoucí |
19.10.2019 |
Adresa: |
76341, 3879267, Zlín, Ludkovice, Ludkovice, 172 |
|
KATEŘINA ŠIBRAVOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
zástupce vedoucího |
19.10.2019 |
Adresa: |
76361, 4079728, Zlín, Napajedla, Napajedla, Jiráskova, 1115 |
|
JANA JANEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
zástupce - hospodář |
19.10.2019 |
Adresa: |
76502, 26640643, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Zámostí, 1786 |
|
KATEŘINA KUNORZOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
Hlavní vedoucí |
19.10.2019 |
Adresa: |
76341, 3879267, Zlín, Ludkovice, Ludkovice, 172, č.p. 172, 76341 Ludkovice |
|
KATEŘINA ŠIBRAVOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
zástupce vedoucího |
19.10.2019 |
Adresa: |
76361, 4079728, Zlín, Napajedla, Napajedla, Jiráskova, 1115, Jiráskova 1115, 76361 Napajedla |
|
JANA JANEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
zástupce - hospodář |
19.10.2019 |
Adresa: |
76502, 26640643, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Zámostí, 1786, Zámostí 1786, 76502 Otrokovice |
|
PAVLA OVČÁČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2019
|
vedoucí oddílu |
19.08.2018 |
Adresa: |
76502, 26640643, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Zámostí, 1786 |
|
PAVLA OVČÁČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2019
|
vedoucí oddílu |
19.08.2018 |
Adresa: |
76502, 26640643, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Zámostí, 1786, Zámostí 1786, 76502 Otrokovice |
|
PAVLA JANEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2018
|
vedoucí oddílu |
21.11.2017 |
Adresa: |
76502, 26640643, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Zámostí, 1786 |
|
LUDMILA ŠEVEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2019
|
zástupce vedoucího oddílu |
21.11.2017 |
Adresa: |
76502, 4137833, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Prostřední, 425 |
|
PAVLA JANEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2018
|
vedoucí oddílu |
21.11.2017 |
Adresa: |
76502, 26640643, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Zámostí, 1786, Zámostí 1786, 76502 Otrokovice |
|
LUDMILA ŠEVEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2019
|
zástupce vedoucího oddílu |
21.11.2017 |
Adresa: |
76502, 4137833, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Prostřední, 425, Prostřední 425, 76502 Otrokovice |
|
HANA ČAMBALOVÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
vedoucí oddílu |
16.08.2017 |
Adresa: |
76502, 25706888, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, nám. 3. května, 1794 |
|
HANA ČAMBALOVÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
vedoucí oddílu |
16.08.2017 |
Adresa: |
76502, 25706888, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, nám. 3. května, 1794, nám. 3. května 1794, 76502 Otrokovice |
|
EVA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2019
|
zástupce vedoucího oddílu |
10.08.2016 |
Adresa: |
76502, 4145704, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, tř. Spojenců, 1247 |
|
EVA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2019
|
zástupce vedoucího oddílu |
10.08.2016 |
Adresa: |
76502, 4145704, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, tř. Spojenců, 1247, tř. Spojenců 1247, 76502 Otrokovice |
|
EVA LUDVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
zástupce vedoucího oddílu |
26.06.2015 |
Adresa: |
76502, 4145704, Otrokovice, Otrokovice, tř. Spojenců, 1247 |
|
HANA LUDVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.08.2017
|
vedoucí oddílu |
26.06.2015 |
Adresa: |
76502, 4145704, Otrokovice, Otrokovice, tř. Spojenců, 1247 |
|
MARTINA MIKULÁŠTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
hospodář - zástupce vedoucího oddílu |
26.06.2015 |
Adresa: |
76005, 4250052, Zlín, Zlín, Křiby, 4716 |
|
EVA LUDVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
zástupce vedoucího oddílu |
26.06.2015 |
Adresa: |
76502, 4145704, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, tř. Spojenců, 1247, tř. Spojenců 1247, 76502 Otrokovice |
|
HANA LUDVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.08.2017
|
vedoucí oddílu |
26.06.2015 |
Adresa: |
76502, 4145704, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, tř. Spojenců, 1247, tř. Spojenců 1247, 76502 Otrokovice |
|
MARTINA MIKULÁŠTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
hospodář - zástupce vedoucího oddílu |
26.06.2015 |
Adresa: |
76005, 4250052, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4716, Křiby 4716, 76005 Zlín |
|