Ing. Mgr. HANA KOMARIKOVÁ
|
Aktivní
|
starosta župy |
07.05.2024 |
Adresa: |
68304, 537501, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 598, č.p. 598, 68304 Drnovice |
|
JOSEF HOLOMEK
|
Aktivní
|
první místostarosta župy |
07.05.2024 |
Adresa: |
68352, 395561, Vyškov, Křenovice, Křenovice, Příční, 506, Příční 506, 68352 Křenovice |
|
Ing. SVATAVA NOVOTNÁ
|
Aktivní
|
sekretář župy |
07.05.2024 |
Adresa: |
68333, 80271367, Vyškov, Dobročkovice, Dobročkovice, 148, č.p. 148, 68333 Dobročkovice |
|
Ing., Mgr. HANA KOMARIKOVÁ
|
Aktivní
|
starosta župy |
10.12.2019 |
Adresa: |
68304, 537501, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 598 |
|
JOSEF HOLOMEK
|
Aktivní
|
první místostarosta župy |
10.12.2019 |
Adresa: |
68352, 395561, Vyškov, Křenovice, Křenovice, Příční, 506 |
|
Bc. MICHAL BOUDNÝ
|
Aktivní
|
sekretář župy |
10.12.2019 |
Adresa: |
68303, 78664471, Vyškov, Luleč, Luleč, 436 |
|
Ing., Mgr. HANA KOMARIKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2024
|
starosta župy |
10.12.2019 |
Adresa: |
68304, 537501, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 598, č.p. 598, 68304 Drnovice |
|
JOSEF HOLOMEK
|
Neaktivní
od 07.05.2024
|
první místostarosta župy |
10.12.2019 |
Adresa: |
68352, 395561, Vyškov, Křenovice, Křenovice, Příční, 506, Příční 506, 68352 Křenovice |
|
Bc. MICHAL BOUDNÝ
|
Neaktivní
od 07.05.2024
|
sekretář župy |
10.12.2019 |
Adresa: |
68303, 78664471, Vyškov, Luleč, Luleč, 436, č.p. 436, 68303 Luleč |
|
MICHAL BOUDNÝ
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
sekretář župy |
20.09.2018 |
Adresa: |
68303, 78664471, Vyškov, Luleč, Luleč, 436 |
|
MICHAL BOUDNÝ
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
sekretář župy |
20.09.2018 |
Adresa: |
68303, 78664471, Vyškov, Luleč, Luleč, 436, č.p. 436, 68303 Luleč |
|
Ing. Mgr. HANA KOMARIKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
starosta župy |
18.08.2017 |
Adresa: |
68304, 537501, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 598 |
|
JOSEF HOLOMEK
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
1. místostarosta župy |
18.08.2017 |
Adresa: |
68352, 395561, Vyškov, Křenovice, Křenovice, Příční, 506 |
|
Ing. Mgr. HANA KOMARIKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
starosta župy |
18.08.2017 |
Adresa: |
68304, 537501, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 598, č.p. 598, 68304 Drnovice |
|
JOSEF HOLOMEK
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
1. místostarosta župy |
18.08.2017 |
Adresa: |
68352, 395561, Vyškov, Křenovice, Křenovice, Příční, 506, Příční 506, 68352 Křenovice |
|
JOSEF HOLOMEK
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
starosta župy |
22.09.2016 |
Adresa: |
68352, 395561, Vyškov, Křenovice, Křenovice, Příční, 506 |
|
Mgr. JIŘÍ PLISKA
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
první místostarosta župy |
22.09.2016 |
Adresa: |
68201, 13904264, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 616, 3 |
|
MICHAL BOUDNÝ
|
Neaktivní
od 20.09.2018
|
sekretář župy |
22.09.2016 |
Adresa: |
68201, 13899465, Vyškov, Vyškov, Dědice, Dědická, 110, 116 |
|
JOSEF HOLOMEK
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
starosta župy |
22.09.2016 |
Adresa: |
68352, 395561, Vyškov, Křenovice, Křenovice, Příční, 506, Příční 506, 68352 Křenovice |
|
Mgr. JIŘÍ PLISKA
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
první místostarosta župy |
22.09.2016 |
Adresa: |
68201, 13904264, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 616, 3, Sídliště Osvobození 616/3, Dědice, 68201 Vyškov |
|
MICHAL BOUDNÝ
|
Neaktivní
od 20.09.2018
|
sekretář župy |
22.09.2016 |
Adresa: |
68201, 13899465, Vyškov, Vyškov, Dědice, Dědická, 110, 116, Dědická 110/116, Dědice, 68201 Vyškov |
|