Ing. Mgr. JAROSLAV ŠVAMBERK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
50801, 17538157, Jičín, Hořice, Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 342 |
|
Ing. Mgr. JAROSLAV ŠVAMBERK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
50801, 17538157, Jičín, Hořice, Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 342, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 50801 Hořice |
|
Ing. Mgr. JAROSLAV ŠVAMBERK
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
50801, 17538157, Hořice, Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 342 |
|
Ing. Mgr. JAROSLAV ŠVAMBERK
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
50801, 17538157, Jičín, Hořice, Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 342, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 50801 Hořice |
|
Ing. Mgr. JAROSLAV ŠVAMBERK
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
50801, 17548551, Hořice, Hořice, Jablonského, 1421 |
|
Ing. Mgr. JAROSLAV ŠVAMBERK
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
50801, 17548551, Jičín, Hořice, Hořice, Jablonského, 1421, Jablonského 1421, 50801 Hořice |
|
Ing. Mgr. Jaroslav Švamberk
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
jednatel |
30.12.2003 |
Adresa: |
19572603, Brno, Bořetická, 11 |
|
Ing. Mgr. Jaroslav Švamberk
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
jednatel |
30.12.2003 |
Adresa: |
62800, 19572603, Brno-město, Brno, Židenice, Bořetická, 4098, 11, Bořetická 4098/11, Židenice, 62800 Brno |
|
Ondřej Svora
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
jednatel |
15.05.2002 |
Adresa: |
19108567, Brno, Soukenická, 3 |
|
Ondřej Svora
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
jednatel |
15.05.2002 |
Adresa: |
60200, 19108567, Brno-město, Brno, Staré Brno, Soukenická, 558, 3, Soukenická 558/3, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Mgr. Jaroslav Švamberk
|
Neaktivní
od 30.12.2003
|
jednatel |
07.03.2000 |
Adresa: |
19572603, Brno, Bořetická, 11 |
|
Mgr. Jaroslav Švamberk
|
Neaktivní
od 30.12.2003
|
jednatel |
07.03.2000 |
Adresa: |
62800, 19572603, Brno-město, Brno, Židenice, Bořetická, 4098, 11, Bořetická 4098/11, Židenice, 62800 Brno |
|
Jaroslav Švamberk
|
Neaktivní
od 07.03.2000
|
jednatel |
04.12.1997 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Vlčnovská, 16a |
|
Jaroslav Švamberk
|
Neaktivní
od 07.03.2000
|
jednatel |
04.12.1997 |
Adresa: |
62500, 19558848, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Malostranská, 16, 29, Malostranská 16/29, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Jaroslav Švaberk
|
Neaktivní
od 04.12.1997
|
jednatel |
14.11.1997 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Vlčnovská, 16a |
|
Jaroslav Švaberk
|
Neaktivní
od 04.12.1997
|
jednatel |
14.11.1997 |
Adresa: |
62500, 19558848, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Malostranská, 16, 29, Malostranská 16/29, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
ing. Aleš Herma
|
Neaktivní
od 14.11.1997
|
jednatel |
16.10.1996 |
Adresa: |
Ostrava-město, Ostrava, Formana, 29 |
|
Jaroslav Jirák
|
Neaktivní
od 14.11.1997
|
jednatel |
16.10.1996 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Vlčnovská, 16a |
|
Jaroslav Bengl
|
Neaktivní
od 07.03.2000
|
jednatel |
16.10.1996 |
Adresa: |
Chomutov, Chomutov, Kundratická, 4596/17 |
|
ing. Jiří Mácha
|
Neaktivní
od 15.05.2002
|
jednatel |
16.10.1996 |
Adresa: |
14244080, Karviná, Rychvald, Mírová, 1603 |
|
Jaroslav Jirák
|
Neaktivní
od 14.11.1997
|
jednatel |
16.10.1996 |
Adresa: |
62500, 19558848, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Malostranská, 16, 29, Malostranská 16/29, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
ing. Aleš Herma
|
Neaktivní
od 14.11.1997
|
jednatel |
16.10.1996 |
Adresa: |
71100, 3219895, Ostrava-město, Ostrava, Antošovice, Antošovická, 29, 363, Antošovická 29/363, Antošovice, 71100 Ostrava |
|
Jaroslav Bengl
|
Neaktivní
od 07.03.2000
|
jednatel |
16.10.1996 |
Adresa: |
43004, 23526564, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kundratická, 4596, Kundratická 4596, 43004 Chomutov |
|
ing. Jiří Mácha
|
Neaktivní
od 15.05.2002
|
jednatel |
16.10.1996 |
Adresa: |
73532, 14244080, Karviná, Rychvald, Rychvald, Mírová, 1603, Mírová 1603, 73532 Rychvald |
|