Ing. MILAN ŠIK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.02.2016 |
Adresa: |
64300, 25226291, Brno, Chrlice, Zámecká, 790, 12a |
|
Ing. MILAN ŠIK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.02.2016 |
Adresa: |
64300, 25226291, Brno-město, Brno, Chrlice, Zámecká, 790, 12a, Zámecká 790/12a, Chrlice, 64300 Brno |
|
Ing. ROMAN WEGSCHMIED
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
62300, 19384408, Brno, Kohoutovice, Pavlovská, 507, 1 |
|
ZDENĚK DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
66441, 25755161, Troubsko, Troubsko, Munkova, 563, 11 |
|
Ing. TOMÁŠ KOZÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
61300, 19293755, Brno, Černá Pole, Janouškova, 582, 9 |
|
Ing. ROMAN WEGSCHMIED
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
62300, 19384408, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Pavlovská, 507, 1, Pavlovská 507/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
ZDENĚK DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
66441, 25755161, Brno-venkov, Troubsko, Troubsko, Munkova, 563, 11, Munkova 563/11, 66441 Troubsko |
|
Ing. TOMÁŠ KOZÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
61300, 19293755, Brno-město, Brno, Černá Pole, Janouškova, 582, 9, Janouškova 582/9, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. ROMAN WEGSCHMIED
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
62300, 19384408, Brno, Kohoutovice, Pavlovská, 507, 1 |
|
ZDENĚK DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
66441, 25755161, Troubsko, Troubsko, Munkova, 563, 11 |
|
Ing. TOMÁŠ KOZÁK
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
61300, 19293755, Brno, Černá Pole, Janouškova, 582, 9 |
|
Ing. ROMAN WEGSCHMIED
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
62300, 19384408, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Pavlovská, 507, 1, Pavlovská 507/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
ZDENĚK DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
66441, 25755161, Brno-venkov, Troubsko, Troubsko, Munkova, 563, 11, Munkova 563/11, 66441 Troubsko |
|
Ing. TOMÁŠ KOZÁK
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
61300, 19293755, Brno-město, Brno, Černá Pole, Janouškova, 582, 9, Janouškova 582/9, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. Jan Jiřikovský
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
jednatel |
05.05.2009 |
Adresa: |
64300, 19065752, Brno, Rebešovická, 63 |
|
Ing. Jan Jiřikovský
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
jednatel |
05.05.2009 |
Adresa: |
64300, 19065752, Brno-město, Brno, Chrlice, Rebešovická, 677, 63, Rebešovická 677/63, Chrlice, 64300 Brno |
|
Ing. Jiří Jiřikovský
|
Neaktivní
od 05.05.2009
|
jednatel |
24.09.2003 |
Adresa: |
64300, 19065752, Brno-město, Brno, Rebešovická, 63 |
|
Ing. Jiří Jiřikovský
|
Neaktivní
od 05.05.2009
|
jednatel |
24.09.2003 |
Adresa: |
64300, 19065752, Brno-město, Brno, Chrlice, Rebešovická, 677, 63, Rebešovická 677/63, Chrlice, 64300 Brno |
|
Ing. Jiří Malata
|
Neaktivní
od 24.09.2003
|
jednatel |
12.11.1998 |
Adresa: |
61300, 19305419, Brno, Zemědělská, 14 |
|
Ing. Jiří Malata
|
Neaktivní
od 24.09.2003
|
jednatel |
12.11.1998 |
Adresa: |
61300, 19305419, Brno-město, Brno, Černá Pole, Zemědělská, 1674, 14, Zemědělská 1674/14, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Milan Tomeček
|
Neaktivní
od 12.11.1998
|
jednatel |
24.04.1996 |
Adresa: |
60200, 19157541, Brno-město, Brno, Údolní, 71 |
|
Ing. Jiří Jiříkovský
|
Neaktivní
od 24.09.2003
|
jednatel |
24.04.1996 |
Adresa: |
64300, 19065752, Brno-město, Brno, Rebešovická, 63 |
|
Milan Tomeček
|
Neaktivní
od 12.11.1998
|
jednatel |
24.04.1996 |
Adresa: |
60200, 19157541, Brno-město, Brno, Stránice, Údolní, 555, 71, Údolní 555/71, Stránice, 60200 Brno |
|
Ing. Jiří Jiříkovský
|
Neaktivní
od 24.09.2003
|
jednatel |
24.04.1996 |
Adresa: |
64300, 19065752, Brno-město, Brno, Chrlice, Rebešovická, 677, 63, Rebešovická 677/63, Chrlice, 64300 Brno |
|