IVO INDRÁK
|
Neaktivní
od 19.06.2015
|
jednatel |
23.04.2014 |
Adresa: |
61200, 19718977, Brno, Královo Pole, Herčíkova, 2498, 18 |
|
IVO INDRÁK
|
Neaktivní
od 19.06.2015
|
jednatel |
23.04.2014 |
Adresa: |
61200, 19718977, Brno-město, Brno, Královo Pole, Herčíkova, 2498, 18, Herčíkova 2498/18, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ivo Indrák
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
jednatel |
06.08.2004 |
Adresa: |
61200, 19718977, Brno, Herčíkova, 18 |
|
IVO INDRÁK
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
jednatel |
06.08.2004 |
Adresa: |
61200, 19718977, Brno-město, Brno, Královo Pole, Herčíkova, 2498, 18, Herčíkova 2498/18, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Martin Beránek
|
Neaktivní
od 25.10.2005
|
jednatel |
06.02.2003 |
Adresa: |
69301, 10199292, Hustopeče, Alšova, 34 |
|
Martin Beránek
|
Neaktivní
od 25.10.2005
|
jednatel |
06.02.2003 |
Adresa: |
69301, 10199292, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Alšova, 706, 34, Alšova 706/34, 69301 Hustopeče |
|
Vlastimil Šafránek
|
Neaktivní
od 06.02.2003
|
jednatel |
29.11.1996 |
Adresa: |
66491, 23949180, Brno-venkov, Ivančice, Alexovice, 107 |
|
Vlastimil Šafránek
|
Neaktivní
od 06.02.2003
|
jednatel |
29.11.1996 |
Adresa: |
66491, 23949180, Brno-venkov, Ivančice, Alexovice, Pod Hájkem, 107, 53, Pod Hájkem 107/53, Alexovice, 66491 Ivančice |
|
Vlastimil Šafránek
|
Neaktivní
od 29.11.1996
|
jednatel |
25.04.1996 |
Adresa: |
66491, 23949180, Brno-venkov, Ivančice, Alexovice, 107 |
|
Vlastimil Šafránek
|
Neaktivní
od 29.11.1996
|
jednatel |
25.04.1996 |
Adresa: |
66491, 23949180, Brno-venkov, Ivančice, Alexovice, Pod Hájkem, 107, 53, Pod Hájkem 107/53, Alexovice, 66491 Ivančice |
|