Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | BINSA s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 64579832 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21715688, Praha, Staré Město, náměstí Curieových, 100, 1, náměstí Curieových 100/1, Staré Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 23.10.1995 |
Datum ukončení: | 31.10.2009 |
Předmět podnikání: |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjmazboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímtozákonem vyloučeného.
Provozování sázkové hry Bingo.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného.
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
CIDESA a.s. 25716123 | Neaktivní od 31.10.2009 | 31.05.2006 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Marceliano García Caňás | Neaktivní od 31.10.2009 | jednatel | 31.05.2006 |
|
|||
Marceliano García Caňás | Neaktivní od 31.10.2009 | jednatel | 31.05.2006 |
|
|||
Ing. Lenka Málková | Neaktivní od 30.01.2003 | jednatel | 12.05.1998 |
|
|||
Ing. Lenka Málková | Neaktivní od 30.01.2003 | jednatel | 12.05.1998 |
|
|||
ing. Lenka Málková | Neaktivní od 11.03.1996 | Jednatel | 23.10.1995 |
|
|||
Vojtěch Marek | Neaktivní od 31.05.2006 | Jednatel | 23.10.1995 |
|
|||
Ing. Lenka Málková | Neaktivní od 11.03.1996 | Jednatel | 23.10.1995 |
|
|||
Vojtěch Marek | Neaktivní od 31.05.2006 | Jednatel | 23.10.1995 |
|
Registrační číslo BINSA s.r.o. v likvidaci je 64579832.
Registrační adresa BINSA s.r.o. v likvidaci je 11000, 21715688, Praha, Staré Město, náměstí Curieových, 100, 1, náměstí Curieových 100/1, Staré Město, 11000 Praha 1.
BINSA s.r.o. v likvidaci byla založena 23.10.1995.