Ing. Milan Pražák
|
Neaktivní
od 03.11.2007
|
jednatel |
20.08.2004 |
Adresa: |
3, Praha 10, Mečíkova, 12 |
|
Ing. Milan Pražák
|
Neaktivní
od 03.11.2007
|
jednatel |
20.08.2004 |
Adresa: |
10600, 22697551, Praha, Záběhlice, Mečíková, 2892, 12, Mečíková 2892/12, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Pavel Steinbauer
|
Neaktivní
od 20.06.2006
|
jednatel |
13.06.2002 |
Adresa: |
21866309, Praha 4, Praha 4, V rovinách, 907/17 |
|
Ing. Pavel Steinbauer
|
Neaktivní
od 20.06.2006
|
jednatel |
13.06.2002 |
Adresa: |
14000, 21866309, Praha, Krč, V rovinách, 907, 17, V rovinách 907/17, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Steinbauer
|
Neaktivní
od 13.06.2002
|
jednatel |
18.12.1997 |
Adresa: |
3, Praha 4, Praha 4, V rocinách, 907/17 |
|
Ing. Pavel Steinbauer
|
Neaktivní
od 13.06.2002
|
jednatel |
18.12.1997 |
Adresa: |
14000, 21866309, Praha, Krč, V rovinách, 907, 17, V rovinách 907/17, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Dušan Kolenatý
|
Neaktivní
od 19.05.1997
|
Jednatel |
31.05.1996 |
Adresa: |
17769761, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Železná, 381 |
|
Dušan Kolenatý
|
Neaktivní
od 19.05.1997
|
Jednatel |
31.05.1996 |
Adresa: |
40331, 17769761, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Neštěmice, Železná, 381, Železná 381, Neštěmice, 40331 Ústí nad Labem |
|
Ing. Pavel Nezval
|
Neaktivní
od 18.12.1997
|
jednatel |
15.11.1995 |
Adresa: |
22185151, Praha 6, Jednořadá, 1051 |
|
Ing. Pavel Nezval
|
Neaktivní
od 18.12.1997
|
jednatel |
15.11.1995 |
Adresa: |
16000, 22185151, Praha, Bubeneč, Jednořadá, 1051, 53, Jednořadá 1051/53, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|