ZUZANA DLESKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
05.04.2023 |
Adresa: |
75131, 11185244, Přerov, Týn nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Lipnická, 194, Lipnická 194, 75131 Týn nad Bečvou |
|
YVETA JEHLÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.04.2023 |
Adresa: |
75002, 11240997, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Malá Dlážka, 2878, 6, Malá Dlážka 2878/6, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
SVATAVA DOUPALOVÁ
|
Aktivní
|
pokladník |
05.04.2023 |
Adresa: |
75124, 11212225, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, Hranická, 72, 17, Hranická 72/17, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov |
|
MAGDA HYBNEROVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
18.08.2021 |
Adresa: |
75102, 11178523, Přerov, Troubky, Troubky, K Záložně, 471, 44 |
|
VĚRA MERTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2019 |
Adresa: |
75002, 11220163, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Velká Dlážka, 318, 23 |
|
SVATAVA DOUPALOVÁ
|
Aktivní
|
pokladník |
12.04.2019 |
Adresa: |
75124, 11212225, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, Hranická, 72, 17 |
|
MAGDA HYBNEROVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2023
|
předseda |
18.08.2021 |
Adresa: |
75102, 11178523, Přerov, Troubky, Troubky, K Záložně, 471, 44, K Záložně 471/44, 75102 Troubky |
|
MAGDA JEHLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
předseda |
12.04.2019 |
Adresa: |
75102, 11178523, Přerov, Troubky, Troubky, K Záložně, 471, 44 |
|
MAGDA JEHLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
předseda |
12.04.2019 |
Adresa: |
75102, 11178523, Přerov, Troubky, Troubky, K Záložně, 471, 44, K Záložně 471/44, 75102 Troubky |
|
VĚRA MERTOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2023
|
jednatel |
12.04.2019 |
Adresa: |
75002, 11220163, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Velká Dlážka, 318, 23, Velká Dlážka 318/23, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
SVATAVA DOUPALOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2023
|
pokladník |
12.04.2019 |
Adresa: |
75124, 11212225, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, Hranická, 72, 17, Hranická 72/17, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov |
|
MAGDA JEHLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
člen |
02.02.2017 |
Adresa: |
75102, 11178523, Přerov, Troubky, Troubky, K Záložně, 471, 44 |
|
MAGDA JEHLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
člen |
02.02.2017 |
Adresa: |
75102, 11178523, Přerov, Troubky, Troubky, K Záložně, 471, 44, K Záložně 471/44, 75102 Troubky |
|
MAGDA JEHLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 02.02.2017
|
člen |
28.06.2016 |
Adresa: |
75102, 11178523, Přerov, Troubky, Troubky, K Záložně, 471, 44 |
|
BOŽENA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
předseda |
28.06.2016 |
Adresa: |
75131, 11322853, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Zahradní, 1253 |
|
VĚRA MERTOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
jednatel |
28.06.2016 |
Adresa: |
75002, 11220163, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Velká Dlážka, 318, 23 |
|
OLGA JUREČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
člen |
28.06.2016 |
Adresa: |
75002, 11223090, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Na Odpoledni, 695, 15 |
|
Ing. ERIKA TVRDOŇOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
člen |
28.06.2016 |
Adresa: |
76701, 15992179, Kroměříž, Bezměrov, Bezměrov, 35 |
|
MAGDA JEHLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 02.02.2017
|
člen |
28.06.2016 |
Adresa: |
75102, 11178523, Přerov, Troubky, Troubky, K Záložně, 471, 44, K Záložně 471/44, 75102 Troubky |
|
Ing. ERIKA TVRDOŇOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
člen |
28.06.2016 |
Adresa: |
76701, 15992179, Kroměříž, Bezměrov, Bezměrov, 35, č.p. 35, 76701 Bezměrov |
|
BOŽENA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
předseda |
28.06.2016 |
Adresa: |
75131, 11322853, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Zahradní, 1253, Zahradní 1253, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou |
|
VĚRA MERTOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
jednatel |
28.06.2016 |
Adresa: |
75002, 11220163, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Velká Dlážka, 318, 23, Velká Dlážka 318/23, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
OLGA JUREČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
člen |
28.06.2016 |
Adresa: |
75002, 11223090, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Na Odpoledni, 695, 15, Na Odpoledni 695/15, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|