Ing. ZDENĚK OŽANA
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.12.2014 |
Adresa: |
71000, 3212432, Ostrava, Slezská Ostrava, Pikartská, 1141, 2c |
|
Ing. ZDENĚK OŽANA
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.12.2014 |
Adresa: |
71000, 3212432, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Pikartská, 1141, 2c, Pikartská 1141/2c, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
ing. Milan Miska
|
Neaktivní
od 29.10.2014
|
jednatel |
07.09.2004 |
Adresa: |
70200, 3195317, Ostrava, Moravská Ostrava, Preslova, 2595/3A |
|
ing. Zdeněk Ožana
|
Neaktivní
od 16.12.2014
|
jednatel |
07.09.2004 |
Adresa: |
71000, 3212432, Ostrava, Slezská Ostrava, Pikartská, 1141/2C |
|
ing. Milan Miska
|
Neaktivní
od 29.10.2014
|
jednatel |
07.09.2004 |
Adresa: |
70200, 3195317, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Preslova, 2595, 3a, Preslova 2595/3a, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. ZDENĚK OŽANA
|
Neaktivní
od 16.12.2014
|
jednatel |
07.09.2004 |
Adresa: |
71000, 3212432, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Pikartská, 1141, 2c, Pikartská 1141/2c, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
ing. Milan Miska
|
Neaktivní
od 07.09.2004
|
jednatel |
02.03.1998 |
Adresa: |
Ostrava 1, Preslova, 3a/2677 |
|
ing. Zdeněk Ožana
|
Neaktivní
od 07.09.2004
|
jednatel |
02.03.1998 |
Adresa: |
Slezská Ostrava, Pikartská, 2c |
|
ing. Milan Miska
|
Neaktivní
od 07.09.2004
|
jednatel |
02.03.1998 |
Adresa: |
3a/2677, Ostrava 1, Preslova, Preslova 3a/2677, Ostrava 1, Česká republika |
|
Ing. ZDENĚK OŽANA
|
Neaktivní
od 07.09.2004
|
jednatel |
02.03.1998 |
Adresa: |
71000, 3212432, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Pikartská, 1141, 2c, Pikartská 1141/2c, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Josef Košárek
|
Neaktivní
od 02.03.1998
|
jednatel |
23.11.1995 |
Adresa: |
Opava 6, Liptovská, 12 |
|
Josef Košárek
|
Neaktivní
od 02.03.1998
|
jednatel |
23.11.1995 |
Adresa: |
74706, 4501969, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 971, 12, Liptovská 971/12, Kylešovice, 74706 Opava |
|