ONDŘEJ CHMELA
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.08.2017 |
Adresa: |
71200, 27356612, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Připojená, 849, 13 |
|
ONDŘEJ CHMELA
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.08.2017 |
Adresa: |
71200, 27356612, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Připojená, 849, 13, Připojená 849/13, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Ing. JANA CHMELOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
71200, 27356612, Ostrava, Muglinov, Připojená, 849, 13 |
|
Ing. JANA CHMELOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
71200, 27356612, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Připojená, 849, 13, Připojená 849/13, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Ing. SVATAVA RICHTAROVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2017
|
Jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
70800, 23338768, Ostrava, Poruba, Alžírská, 1502, 22 |
|
Ing. SVATAVA RICHTAROVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2017
|
Jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
70800, 23338768, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Alžírská, 1502, 22, Alžírská 1502/22, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Svatava Richtarová
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
jednatel |
19.09.2012 |
Adresa: |
70800, Ostrava - Poruba, Alžírská, 1502, 22 |
|
Ing. SVATAVA RICHTAROVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
jednatel |
19.09.2012 |
Adresa: |
70800, 23338768, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Alžírská, 1502, 22, Alžírská 1502/22, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Jana Chmelová
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
jednatel |
20.10.2009 |
Adresa: |
71200, 27356612, Ostrava, Muglinov, Připojená, 849/13 |
|
Ing. JANA CHMELOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
jednatel |
20.10.2009 |
Adresa: |
71200, 27356612, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Připojená, 849, 13, Připojená 849/13, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Ing. Jana Chmelová
|
Neaktivní
od 20.10.2009
|
jednatel |
30.11.2007 |
Adresa: |
70030, 3252639, Ostrava, Bělský les, Jiřího Herolda, 1563/4 |
|
Pavel Mazáč
|
Neaktivní
od 04.02.2012
|
jednatel |
30.11.2007 |
Adresa: |
73553, 18147569, Dolní Lutyně, U koupaliště, 1027 |
|
Ing. Jana Chmelová
|
Neaktivní
od 20.10.2009
|
jednatel |
30.11.2007 |
Adresa: |
70030, 3252639, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Jiřího Herolda, 1563, 4, Jiřího Herolda 1563/4, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|
Pavel Mazáč
|
Neaktivní
od 04.02.2012
|
jednatel |
30.11.2007 |
Adresa: |
73553, 18147569, Karviná, Dolní Lutyně, Dolní Lutyně, U Koupaliště, 1027, U Koupaliště 1027, 73553 Dolní Lutyně |
|
Ing. Jana Chmelová
|
Neaktivní
od 30.11.2007
|
|
27.10.1995 |
Adresa: |
70030, Ostrava - Hrabůvka, J. Harolda, 4 |
|
Pavel Mazáč
|
Neaktivní
od 30.11.2007
|
|
27.10.1995 |
Adresa: |
73553, 18147569, Karviná, Dolní Lutyně, U koupaliště, 1027 |
|
Ing. Jana Chmelová
|
Neaktivní
od 30.11.2007
|
|
27.10.1995 |
Adresa: |
71100, 3219631, Ostrava-město, Ostrava, Antošovice, Lopuchová, 4, 12, Lopuchová 4/12, Antošovice, 71100 Ostrava |
|
Pavel Mazáč
|
Neaktivní
od 30.11.2007
|
|
27.10.1995 |
Adresa: |
73553, 18147569, Karviná, Dolní Lutyně, Dolní Lutyně, U Koupaliště, 1027, U Koupaliště 1027, 73553 Dolní Lutyně |
|