Ing. ZDENĚK HILL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.11.2021 |
Adresa: |
73901, 25653091, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 493 |
|
Ing. JAN MOSLER
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
02.11.2021 |
Adresa: |
74722, 4308638, Opava, Dolní Benešov, Dolní Benešov, Petra Bezruče, 369 |
|
MARTIN OECHSNER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.11.2021 |
Adresa: |
71000, 25389289, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Zapletalova, 1947, 1 |
|
Ing. ZDENĚK HILL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.11.2021 |
Adresa: |
73901, 25653091, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 493, č.p. 493, 73901 Baška |
|
Ing. JAN MOSLER
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
02.11.2021 |
Adresa: |
74722, 4308638, Opava, Dolní Benešov, Dolní Benešov, Petra Bezruče, 369, Petra Bezruče 369, 74722 Dolní Benešov |
|
MARTIN OECHSNER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.11.2021 |
Adresa: |
71000, 25389289, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Zapletalova, 1947, 1, Zapletalova 1947/1, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
ZDENĚK HILL
|
Neaktivní
od 02.11.2021
|
předseda představenstva |
04.07.2017 |
Adresa: |
73901, 25653091, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 493 |
|
JAN KOCIÁN
|
Neaktivní
od 02.11.2021
|
místopředseda představenstva |
04.07.2017 |
Adresa: |
73551, 18825885, Karviná, Bohumín, Vrbice, Ostravská, 28 |
|
JAN MOSLER
|
Neaktivní
od 02.11.2021
|
člen představenstva |
04.07.2017 |
Adresa: |
74722, 4308638, Opava, Dolní Benešov, Dolní Benešov, Petra Bezruče, 369 |
|
ZDENĚK HILL
|
Neaktivní
od 02.11.2021
|
předseda představenstva |
04.07.2017 |
Adresa: |
73901, 25653091, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 493, č.p. 493, 73901 Baška |
|
JAN KOCIÁN
|
Neaktivní
od 02.11.2021
|
místopředseda představenstva |
04.07.2017 |
Adresa: |
73551, 18825885, Karviná, Bohumín, Vrbice, Ostravská, 28, Ostravská 28, Vrbice, 73551 Bohumín |
|
JAN MOSLER
|
Neaktivní
od 02.11.2021
|
člen představenstva |
04.07.2017 |
Adresa: |
74722, 4308638, Opava, Dolní Benešov, Dolní Benešov, Petra Bezruče, 369, Petra Bezruče 369, 74722 Dolní Benešov |
|
MIROSLAV LACIOK
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
člen představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
73801, 20620861, Staré Město, Staré Město, Pode Břehy, 388 |
|
ZDENĚK HILL
|
Neaktivní
od 04.07.2017
|
předseda představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
73901, 25653091, Baška, Baška, 493 |
|
JAN KOCIÁN
|
Neaktivní
od 04.07.2017
|
místopředseda představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
73551, 18825885, Bohumín, Vrbice, Ostravská, 28 |
|
MIROSLAV LACIOK
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
člen představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
73801, 20620861, Frýdek-Místek, Staré Město, Staré Město, Pode Břehy, 388, Pode Břehy 388, 73801 Staré Město |
|
ZDENĚK HILL
|
Neaktivní
od 04.07.2017
|
předseda představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
73901, 25653091, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 493, č.p. 493, 73901 Baška |
|
JAN KOCIÁN
|
Neaktivní
od 04.07.2017
|
místopředseda představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
73551, 18825885, Karviná, Bohumín, Vrbice, Ostravská, 28, Ostravská 28, Vrbice, 73551 Bohumín |
|
Ing. Zdeněk Hill
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
předseda představenstva |
16.09.2010 |
Adresa: |
73901, 25653091, Baška, 493 |
|
Ing. Jan Kocián
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
místopředseda představenstva |
16.09.2010 |
Adresa: |
73551, 18825885, Bohumín, Vrbice, Ostravská, 28 |
|
Ing. Miroslav Laciok
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
člen představenstva |
16.09.2010 |
Adresa: |
73801, 20620861, Staré Město, Pode Břehy, 388 |
|
Ing. ZDENĚK HILL
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
předseda představenstva |
16.09.2010 |
Adresa: |
73901, 25653091, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 493, č.p. 493, 73901 Baška |
|
Ing. JAN KOCIÁN
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
místopředseda představenstva |
16.09.2010 |
Adresa: |
73551, 18825885, Karviná, Bohumín, Vrbice, Ostravská, 28, Ostravská 28, Vrbice, 73551 Bohumín |
|
Ing. Miroslav Laciok
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
člen představenstva |
16.09.2010 |
Adresa: |
73801, 20620861, Frýdek-Místek, Staré Město, Staré Město, Pode Břehy, 388, Pode Břehy 388, 73801 Staré Město |
|
Ing. Zdeněk Hill
|
Neaktivní
od 16.09.2010
|
předseda představenstva |
06.04.2007 |
Adresa: |
73901, 25653091, Baška, 493 |
|
Ing. Jan Kocián
|
Neaktivní
od 16.09.2010
|
místopředseda představenstva |
06.04.2007 |
Adresa: |
73551, 18825885, Bohumín, Vrbice, Ostravská, 28 |
|
Ing. Miroslav Laciok
|
Neaktivní
od 16.09.2010
|
člen představenstva |
06.04.2007 |
Adresa: |
73801, 20620861, Staré Město, Pode Břehy, 388 |
|
Ing. ZDENĚK HILL
|
Neaktivní
od 16.09.2010
|
předseda představenstva |
06.04.2007 |
Adresa: |
73901, 25653091, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 493, č.p. 493, 73901 Baška |
|
Ing. JAN KOCIÁN
|
Neaktivní
od 16.09.2010
|
místopředseda představenstva |
06.04.2007 |
Adresa: |
73551, 18825885, Karviná, Bohumín, Vrbice, Ostravská, 28, Ostravská 28, Vrbice, 73551 Bohumín |
|
Ing. Miroslav Laciok
|
Neaktivní
od 16.09.2010
|
člen představenstva |
06.04.2007 |
Adresa: |
73801, 20620861, Frýdek-Místek, Staré Město, Staré Město, Pode Břehy, 388, Pode Břehy 388, 73801 Staré Město |
|
Ing. Zdeněk Hill
|
Neaktivní
od 06.04.2007
|
předseda představenstva |
15.06.2005 |
Adresa: |
25653091, Baška, 493 |
|
Ing. Jan Kocián
|
Neaktivní
od 06.04.2007
|
místopředseda představenstva |
15.06.2005 |
Adresa: |
73551, 18825885, Bohumín, Vrbice, Ostravská, 28 |
|
Ing. Miroslav Laciok
|
Neaktivní
od 06.04.2007
|
člen představenstva |
15.06.2005 |
Adresa: |
73801, 20620861, Staré Město, Pode Břehy, 388 |
|
Ing. ZDENĚK HILL
|
Neaktivní
od 06.04.2007
|
předseda představenstva |
15.06.2005 |
Adresa: |
73901, 25653091, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 493, č.p. 493, 73901 Baška |
|
Ing. JAN KOCIÁN
|
Neaktivní
od 06.04.2007
|
místopředseda představenstva |
15.06.2005 |
Adresa: |
73551, 18825885, Karviná, Bohumín, Vrbice, Ostravská, 28, Ostravská 28, Vrbice, 73551 Bohumín |
|
Ing. Miroslav Laciok
|
Neaktivní
od 06.04.2007
|
člen představenstva |
15.06.2005 |
Adresa: |
73801, 20620861, Frýdek-Místek, Staré Město, Staré Město, Pode Břehy, 388, Pode Břehy 388, 73801 Staré Město |
|
Ing. Jan Kocián
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
člen představenstva |
17.12.2003 |
Adresa: |
73551, 18825885, Bohumín, Vrbice, Ostravská, 28 |
|
Ing. JAN KOCIÁN
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
člen představenstva |
17.12.2003 |
Adresa: |
73551, 18825885, Karviná, Bohumín, Vrbice, Ostravská, 28, Ostravská 28, Vrbice, 73551 Bohumín |
|
David Vašica
|
Neaktivní
od 20.05.2002
|
člen představenstva |
21.03.2001 |
Adresa: |
73935, 20556632, Václavovice, 255 |
|
DAVID VAŠICA
|
Neaktivní
od 20.05.2002
|
člen představenstva |
21.03.2001 |
Adresa: |
73934, 20556632, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Milíře, 255, Milíře 255, 73934 Václavovice |
|
Ing. Jiří Kubeša
|
Neaktivní
od 21.03.2001
|
místopředseda představenstva |
29.06.1999 |
Adresa: |
Orlová-Lutyně, Masarykova tř., 955 |
|
Ing. Mirek Topolánek
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
předseda představenstva |
29.06.1999 |
Adresa: |
3182274, Moravská Ostrava, Tyršova, 31 |
|
Ing. Miroslav Lampar
|
Neaktivní
od 27.04.2005
|
místopředseda představenstva |
29.06.1999 |
Adresa: |
23309717, Olomouc, Na chmelnici, 17 |
|
Ing. Jiří Kubeša
|
Neaktivní
od 21.03.2001
|
místopředseda představenstva |
29.06.1999 |
Adresa: |
73514, 16991508, Karviná, Orlová, Lutyně, Masarykova třída, 955, Masarykova třída 955, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Ing. Mirek Topolánek
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
předseda představenstva |
29.06.1999 |
Adresa: |
70200, 3182274, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 498, 31, Tyršova 498/31, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Miroslav Lampar
|
Neaktivní
od 27.04.2005
|
místopředseda představenstva |
29.06.1999 |
Adresa: |
77900, 23309717, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Na chmelnici, 955, 17, Na chmelnici 955/17, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Mirek Topolánek
|
Neaktivní
od 29.06.1999
|
člen představenstva |
11.03.1998 |
Adresa: |
3182274, Moravská Ostrava, Tyršova, 31 |
|
Ing. Mirek Topolánek
|
Neaktivní
od 29.06.1999
|
člen představenstva |
11.03.1998 |
Adresa: |
70200, 3182274, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 498, 31, Tyršova 498/31, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Miroslav Topolánek
|
Neaktivní
od 11.03.1998
|
člen představenstva |
16.01.1998 |
Adresa: |
3182274, Moravská Ostrava, Tyršova, 31 |
|
Ing. Milan Lindovský
|
Neaktivní
od 29.06.1999
|
člen představenstva |
16.01.1998 |
Adresa: |
Ostrava-Vítkovice, Závodní, 98 |
|
Ing. Jiří Kubeša
|
Neaktivní
od 29.06.1999
|
člen představenstva |
16.01.1998 |
Adresa: |
Orlová-Lutyně, Masarykova tř., 955 |
|
Ing. Libor Matúš
|
Neaktivní
od 20.05.2002
|
člen představenstva |
16.01.1998 |
Adresa: |
Moravská Ostrava, ul. Sadová, 19 |
|
Ing. Zdeněk Hill
|
Neaktivní
od 27.04.2005
|
člen představenstva |
16.01.1998 |
Adresa: |
Frýdek-Místek, J. Čapka, 3079 |
|
Ing. Miroslav Topolánek
|
Neaktivní
od 11.03.1998
|
člen představenstva |
16.01.1998 |
Adresa: |
70200, 3182274, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 498, 31, Tyršova 498/31, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Milan Lindovský
|
Neaktivní
od 29.06.1999
|
člen představenstva |
16.01.1998 |
Adresa: |
70300, 3334236, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Závodní, 1370, 98, Závodní 1370/98, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
Ing. Jiří Kubeša
|
Neaktivní
od 29.06.1999
|
člen představenstva |
16.01.1998 |
Adresa: |
73514, 16991508, Karviná, Orlová, Lutyně, Masarykova třída, 955, Masarykova třída 955, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Ing. Libor Matúš
|
Neaktivní
od 20.05.2002
|
člen představenstva |
16.01.1998 |
Adresa: |
70200, 3196615, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová, 2729, 19, Sadová 2729/19, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Zdeněk Hill
|
Neaktivní
od 27.04.2005
|
člen představenstva |
16.01.1998 |
Adresa: |
73801, 20445652, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Jana Čapka, 3079, Jana Čapka 3079, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Lubomír Smetana
|
Neaktivní
od 16.01.1998
|
člen představenstva |
09.01.1996 |
Adresa: |
Havířov - Šumbark, Moravská, 37/478 |
|
Ing. Milan Lindovský
|
Neaktivní
od 16.01.1998
|
člen představenstva |
09.01.1996 |
Adresa: |
Ostrava-Vítkovice, Závodní, 98 |
|
Ing. Mirek Topolánek
|
Neaktivní
od 16.01.1998
|
člen představenstva |
09.01.1996 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, B. Nikodéma, 4476 |
|
Ing. Jiří Kubeša
|
Neaktivní
od 16.01.1998
|
člen představenstva |
09.01.1996 |
Adresa: |
Orlová 4, Masarykova, 955 |
|
Ing. Zdeněk Hill
|
Neaktivní
od 16.01.1998
|
člen představenstva |
09.01.1996 |
Adresa: |
Frýdek-Místek, Čapkova, 3079 |
|
Ing. Lubomír Smetana
|
Neaktivní
od 16.01.1998
|
člen představenstva |
09.01.1996 |
Adresa: |
73601, 24872717, Karviná, Havířov, Šumbark, Moravská, 478, 37, Moravská 478/37, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Ing. Milan Lindovský
|
Neaktivní
od 16.01.1998
|
člen představenstva |
09.01.1996 |
Adresa: |
70300, 3334236, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Závodní, 1370, 98, Závodní 1370/98, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
Ing. Mirek Topolánek
|
Neaktivní
od 16.01.1998
|
člen představenstva |
09.01.1996 |
Adresa: |
4476, Ostrava-Poruba, B. Nikodéma, B. Nikodéma 4476, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Ing. Jiří Kubeša
|
Neaktivní
od 16.01.1998
|
člen představenstva |
09.01.1996 |
Adresa: |
73514, 16991508, Karviná, Orlová, Lutyně, Masarykova třída, 955, Masarykova třída 955, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Ing. Zdeněk Hill
|
Neaktivní
od 16.01.1998
|
člen představenstva |
09.01.1996 |
Adresa: |
73801, 20445652, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Jana Čapka, 3079, Jana Čapka 3079, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|