KAROLÍNA KOŽUŠNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.05.2016 |
Adresa: |
73937, 25501909, Karviná, Horní Bludovice, Horní Bludovice, 534 |
|
KAROLÍNA KOŽUŠNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.05.2016 |
Adresa: |
73937, 25501909, Karviná, Horní Bludovice, Horní Bludovice, 534, č.p. 534, 73937 Horní Bludovice |
|
RICHARD MAZUREK
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
člen představenstva |
27.02.2014 |
Adresa: |
73953, 15403246, Třanovice, Třanovice, 149 |
|
JUDr. IVAN KOŽUŠNÍK
|
Neaktivní
od 03.05.2016
|
předseda představenstva |
27.02.2014 |
Adresa: |
19800, 22420622, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Šestajovická, 1081, 6 |
|
RICHARD MAZUREK
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
člen představenstva |
27.02.2014 |
Adresa: |
73953, 15403246, Frýdek-Místek, Třanovice, Třanovice, 149, č.p. 149, 73953 Třanovice |
|
JUDr. IVAN KOŽUŠNÍK
|
Neaktivní
od 03.05.2016
|
předseda představenstva |
27.02.2014 |
Adresa: |
19800, 22420622, Praha, Hloubětín, Šestajovická, 1081, 6, Šestajovická 1081/6, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
IVAN KOŽUŠNÍK
|
Neaktivní
od 27.02.2014
|
předseda představenstva |
06.01.2014 |
Adresa: |
19800, 22420622, Praha 9, Hloubětín, Šestajovická, 1081, 6 |
|
RICHARD MAZUREK
|
Neaktivní
od 27.02.2014
|
člen představenstva |
06.01.2014 |
Adresa: |
73953, 15403246, Třanovice, Třanovice, 149 |
|
IVAN KOŽUŠNÍK
|
Neaktivní
od 27.02.2014
|
předseda představenstva |
06.01.2014 |
Adresa: |
19800, 22420622, Praha, Hloubětín, Šestajovická, 1081, 6, Šestajovická 1081/6, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
RICHARD MAZUREK
|
Neaktivní
od 27.02.2014
|
člen představenstva |
06.01.2014 |
Adresa: |
73953, 15403246, Frýdek-Místek, Třanovice, Třanovice, 149, č.p. 149, 73953 Třanovice |
|
JUDr. Ivan Kožušník
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
předseda představenstva |
12.12.2003 |
Adresa: |
Frýdek-Místek, Horní Bludovice, 534 |
|
JUDr. Ivan Kožušník
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
předseda představenstva |
12.12.2003 |
Adresa: |
534, Frýdek-Místek, Horní Bludovice, Horní Bludovice 534, okres: Frýdek-Místek, Česká republika |
|
Richard Mazurek
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
člen představenstva |
04.02.1999 |
Adresa: |
15403246, Třanovice, 149 |
|
RICHARD MAZUREK
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
člen představenstva |
04.02.1999 |
Adresa: |
73953, 15403246, Frýdek-Místek, Třanovice, Třanovice, 149, č.p. 149, 73953 Třanovice |
|
JUDr. Ivan Kožušník
|
Neaktivní
od 12.12.2003
|
předseda představenstva |
29.09.1997 |
Adresa: |
Havířov-část Suchá, Úzká, 1375/9 |
|
JUDr. Ivan Kožušník
|
Neaktivní
od 12.12.2003
|
předseda představenstva |
29.09.1997 |
Adresa: |
73564, 24893374, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Úzká, 1375, 9, Úzká 1375/9, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
JUDr. Ivan Kožušník
|
Neaktivní
od 29.09.1997
|
člen představenstva |
10.07.1997 |
Adresa: |
Havířov část Suchá, Úzká, 1375/14 |
|
Ing. Libor Ondráček
|
Neaktivní
od 04.02.1999
|
člen představenstva |
10.07.1997 |
Adresa: |
Havířov-Město, J.Seferta, 5 |
|
JUDr. Ivan Kožušník
|
Neaktivní
od 29.09.1997
|
člen představenstva |
10.07.1997 |
Adresa: |
1375/14, Havířov část Suchá, Úzká, Úzká 1375/14, Havířov část Suchá, Česká republika |
|
Ing. Libor Ondráček
|
Neaktivní
od 04.02.1999
|
člen představenstva |
10.07.1997 |
Adresa: |
5, Havířov-Město, J.Seferta, J.Seferta 5, Havířov-Město, Česká republika |
|
Ing. Vladimír Dubják
|
Neaktivní
od 10.07.1997
|
předseda představenstva |
26.01.1996 |
Adresa: |
Ostrava 1, Moravská Ostrava, O. Motyky, 2985/7 |
|
Bedřich Citora
|
Neaktivní
od 10.07.1997
|
člen představenstva |
26.01.1996 |
Adresa: |
Havířov část Město, Čs. armády, 195/1a |
|
Ing. Vladimír Srovnal
|
Neaktivní
od 04.01.2006
|
místopředseda představenstva |
26.01.1996 |
Adresa: |
Olomouc, Nové Sady, Werichova, 4 |
|
Ing. Vladimír Dubják
|
Neaktivní
od 10.07.1997
|
předseda představenstva |
26.01.1996 |
Adresa: |
2985/7, Ostrava 1, Moravská Ostrava, O. Motyky, O. Motyky 2985/7, Ostrava 1, Moravská Ostrava, Česká republika |
|
Bedřich Citora
|
Neaktivní
od 10.07.1997
|
člen představenstva |
26.01.1996 |
Adresa: |
73601, 24897965, Karviná, Havířov, Město, Československé armády, 195, 1a, Československé armády 195/1a, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. Vladimír Srovnal
|
Neaktivní
od 04.01.2006
|
místopředseda představenstva |
26.01.1996 |
Adresa: |
4, Olomouc, Nové Sady, Werichova, Werichova 4, Olomouc, Nové Sady, Česká republika |
|