DAGMAR NAĎOVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2022
|
jednatel |
11.06.2021 |
Adresa: |
11000, 21715955, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Karlova, 144, 27 |
|
DAGMAR NAĎOVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2022
|
jednatel |
11.06.2021 |
Adresa: |
11000, 21715955, Praha, Staré Město, Karlova, 144, 27, Karlova 144/27, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
DAGMAR NAĎOVÁ
|
Neaktivní
od 11.06.2021
|
jednatel |
03.02.2016 |
Adresa: |
67906, 1979973, Rudice, Rudice, 294 |
|
DAGMAR NAĎOVÁ
|
Neaktivní
od 11.06.2021
|
jednatel |
03.02.2016 |
Adresa: |
67906, 1979973, Blansko, Rudice, Rudice, 294, č.p. 294, 67906 Rudice |
|
DAGMAR NAĎOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
jednatel |
26.08.2014 |
Adresa: |
67906, 1979973, Rudice, Rudice, 294 |
|
DAGMAR NAĎOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
jednatel |
26.08.2014 |
Adresa: |
67906, 1979973, Blansko, Rudice, Rudice, 294, č.p. 294, 67906 Rudice |
|
Dagmar Naďová
|
Neaktivní
od 26.08.2014
|
jednatel |
04.03.2005 |
Adresa: |
67906, Jedovnice, Rudice, 294 |
|
DAGMAR NAĎOVÁ
|
Neaktivní
od 26.08.2014
|
jednatel |
04.03.2005 |
Adresa: |
67906, 1979973, Blansko, Rudice, Rudice, 294, č.p. 294, 67906 Rudice |
|
Alena Naďová
|
Neaktivní
od 04.03.2005
|
jednatel |
30.11.1995 |
Adresa: |
75000, 11220333, Přerov, Přerov, Tř.17.listopadu, 36/335 |
|
Alena Naďová
|
Neaktivní
od 04.03.2005
|
jednatel |
30.11.1995 |
Adresa: |
75002, 11220333, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 335, 36, tř. 17. listopadu 335/36, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|