HARRY VALERIÁN
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.11.2014 |
Adresa: |
73542, 14252724, Těrlicko, Horní Těrlicko, Kasperčok, 669, 9 |
|
HARRY VALERIÁN
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.11.2014 |
Adresa: |
73542, 14252724, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Kasperčok, 669, 9, Kasperčok 669/9, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
HARRY VALERIÁN
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
jednatel |
15.08.2013 |
Adresa: |
73542, 14252724, Těrlicko, Horní Těrlicko, 669 |
|
HARRY VALERIÁN
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
jednatel |
15.08.2013 |
Adresa: |
73542, 14252724, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Kasperčok, 669, 9, Kasperčok 669/9, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Ing. Erik Valerián
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
jednatel |
06.08.2009 |
Adresa: |
73542, 14252724, Těrlicko, Horní Těrlicko, 669 |
|
Ing. Erik Valerián
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
jednatel |
06.08.2009 |
Adresa: |
73542, 14252724, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Kasperčok, 669, 9, Kasperčok 669/9, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Jarmila Valeriánová
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
jednatel |
05.02.2009 |
Adresa: |
14252724, Těrlicko, Horní Těrlicko, čp. 669 |
|
Harry Valerián
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
jednatel |
05.02.2009 |
Adresa: |
14252724, Těrlicko, Horní Těrlicko, čp. 669 |
|
Jarmila Valeriánová
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
jednatel |
05.02.2009 |
Adresa: |
73542, 14252724, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Kasperčok, 669, 9, Kasperčok 669/9, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
HARRY VALERIÁN
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
jednatel |
05.02.2009 |
Adresa: |
73542, 14252724, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Kasperčok, 669, 9, Kasperčok 669/9, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Ing. Oldřich Křižák
|
Neaktivní
od 21.08.2000
|
jednatel |
31.12.1998 |
Adresa: |
1, Ostrava 1, Newtonova, 24/884 |
|
Ing. Oldřich Křižák
|
Neaktivní
od 21.08.2000
|
jednatel |
31.12.1998 |
Adresa: |
70200, 3204120, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Newtonova, 884, 24, Newtonova 884/24, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
Harry Valerián
|
Neaktivní
od 05.02.2009
|
jednatel |
05.08.1997 |
Adresa: |
3, Těrlicko, část Horní Těrlicko, čp. 669 |
|
Jarmila Valeriánová
|
Neaktivní
od 05.02.2009
|
jednatel |
05.08.1997 |
Adresa: |
3, Těrlicko, část Horní Těrlicko, čp. 669 |
|
Harry Valerián
|
Neaktivní
od 05.02.2009
|
jednatel |
05.08.1997 |
Adresa: |
čp. 669, Těrlicko, část Horní Těrlicko, část Horní Těrlicko čp. 669, Těrlicko, Česká republika |
|
Jarmila Valeriánová
|
Neaktivní
od 05.02.2009
|
jednatel |
05.08.1997 |
Adresa: |
čp. 669, Těrlicko, část Horní Těrlicko, část Horní Těrlicko čp. 669, Těrlicko, Česká republika |
|
Ing. Miroslav Blažek
|
Neaktivní
od 05.08.1997
|
|
25.10.1995 |
|
Ing. Miroslav Blažek
|
Neaktivní
od 05.08.1997
|
|
25.10.1995 |
Adresa: |
116, Tověř, Tověř 116, Česká republika |
|