Valeriy Shuvalov
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
jednatel |
27.11.2009 |
Adresa: |
Moskva, ul. Musy Djalilya, d 17, korpus 1, byt 113 |
|
Aleksandr Raviljevič Kuskildin
|
Neaktivní
od 27.11.2009
|
Jednatel |
30.03.2007 |
Adresa: |
Západokazachstánská oblast, sídliště Pěremětnoje, Mirnaja 6B |
|
Andrey Vernigora
|
Neaktivní
od 30.03.2007
|
jednatel |
03.04.2006 |
Adresa: |
Zarja, Sadovaja, 8/19 |
|
Andrey Vernigora
|
Neaktivní
od 30.03.2007
|
jednatel |
03.04.2006 |
Adresa: |
8/19, Zarja, Sadovaja, Sadovaja 8/19, Zarja, Rusko |
|
Andrey Vernigora
|
Neaktivní
od 03.04.2006
|
jednatel |
01.11.2005 |
Adresa: |
Zarja, Sadovaja, 8/19 |
|
Andrey Vernigora
|
Neaktivní
od 03.04.2006
|
jednatel |
01.11.2005 |
Adresa: |
8/19, Zarja, Sadovaja, Sadovaja 8/19, Zarja, Rusko |
|
Ing. Václav Vrubel
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
jednatel |
07.08.2000 |
Adresa: |
Ostrava-Bělský les, Vl. Vlasákové, 969/20 |
|
Ing. Václav Vrubel
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
jednatel |
07.08.2000 |
Adresa: |
70030, 3282457, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Vlasty Vlasákové, 969, 20, Vlasty Vlasákové 969/20, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|
Ing. Margita Gříbková
|
Neaktivní
od 07.08.2000
|
jednatel |
29.04.1997 |
Adresa: |
73552, Bohumín - Záblatí, ul. Hraniční, 257 |
|
Ing. Margita Gříbková
|
Neaktivní
od 07.08.2000
|
jednatel |
29.04.1997 |
Adresa: |
73552, 18829805, Karviná, Bohumín, Záblatí, Hraniční, 257, Hraniční 257, Záblatí, 73552 Bohumín |
|
Ing. Jaroslav Souček
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Jednatel |
07.03.1996 |
Adresa: |
Ostrava-Svinov, Soukromá, 1097 |
|
Ing. Jaroslav Souček
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Jednatel |
07.03.1996 |
Adresa: |
72100, 3394352, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Soukromá, 1097, 9, Soukromá 1097/9, Svinov, 72100 Ostrava |
|