Jaroslav Písařík
|
Neaktivní
od 29.01.2013
|
jednatel |
09.06.2000 |
Adresa: |
76005, 4250460, Zlín, Česká, 4763 |
|
Jaroslav Písařík
|
Neaktivní
od 29.01.2013
|
jednatel |
09.06.2000 |
Adresa: |
76005, 4250460, Zlín, Zlín, Zlín, Česká, 4763, Česká 4763, 76005 Zlín |
|
Pavel Förster
|
Neaktivní
od 09.06.2000
|
jednatel |
08.11.1999 |
Adresa: |
73601, 1, Havířov - Město, U Stromovky, 58/414 |
|
Pavel Förster
|
Neaktivní
od 09.06.2000
|
jednatel |
08.11.1999 |
Adresa: |
73601, 24900125, Karviná, Havířov, Město, U Stromovky, 414, 58, U Stromovky 414/58, Město, 73601 Havířov |
|
Martin Durčák
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
jednatel |
13.10.1997 |
Adresa: |
1, Ostrava-město, Ostrava-Výškovice, 29.dubna, 19 |
|
Martin Durčák
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
jednatel |
13.10.1997 |
Adresa: |
70030, 3255093, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, 29. dubna, 252, 19, 29. dubna 252/19, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Bohuslav Samiec
|
Neaktivní
od 13.10.1997
|
jednatel |
09.07.1996 |
Adresa: |
5751918, Karviná, Český Těšín, Okrajová, 261 |
|
Tomáš Crla
|
Neaktivní
od 13.10.1997
|
jednatel |
09.07.1996 |
Adresa: |
1, Ostrava-Mar.Hory, Gen. Janka, 2/1154 |
|
Bohuslav Samiec
|
Neaktivní
od 13.10.1997
|
jednatel |
09.07.1996 |
Adresa: |
73701, 5751918, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Okrajová, 261, 8, Okrajová 261/8, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
Tomáš Crla
|
Neaktivní
od 13.10.1997
|
jednatel |
09.07.1996 |
Adresa: |
70900, 3319032, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Gen. Janka, 1154, 2, Gen. Janka 1154/2, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|